M Cedric TESTUT
Administrateur de GIRONDE HAUT DEBIT
M Cedric TESTUT a 49 ans ( naissance en 1973), est Administrateur de la société GIRONDE HAUT DEBIT
M Cedric TESTUT peut être contacté au siège de la société GIRONDE HAUT DEBIT par courrier à l'adresse GIRONDE HAUT DEBIT 23 PARVIS DES CHARTRONS CS 41760 33074 BORDEAUX CEDEX FRANCE, par téléphone au 05Â 56Â 48Â 47Â 98
La société GIRONDE HAUT DEBIT est principalement dirigée par M Cedric TESTUT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de télécommunication ,opérateur Internet, fournisseur d'accès, installateur TV par satellite, installateur réseau, installateur Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6190Z (Autres activités de télécommunication), les activités sont :
- Autres activités de télécommunication
- la fourniture d'applications spécialisées de télécommunications, telles que le repérage des satellites, la télémesure et l'exploitation de stations radar
- l'exploitation de stations terminales de satellites et des installations connexes liées à un ou plusieurs systèmes de communications terrestres et capables d'assurer les télécommunications avec les systèmes de satellites
- la fourniture de l'accès à Internet par un FAI, par l'intermédiaire de réseaux dont le FAI n'est pas propriétaire ou opérateur, comme l'accès commuté à Internet, etc.
- la fourniture de l'accès au téléphone et à Internet dans des lieux ouverts au public
- la fourniture de services de télécommunications par des connexions aux télécommunications existantes, tels que la fourniture du protocole de téléphonie vocale sur Internet (VOIP)
- les activités des revendeurs de télécommunications, c'est-à -dire l'acquisition et la revente de capacité réseau sans services supplémentaires
Mais sont exclues les activités :
- la fourniture de l'accès à Internet par l'opérateur de l'infrastructure de télécommunications (cf61.10Z, 61.20Z et 61.30Z)
La société GIRONDE HAUT DEBIT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/08/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50041959300032.
- M Arnaud DELAROCHE, Directeur général (1962) depuis le 01 septembre 2009
- M Eric ARDUIN, Administrateur (1961) depuis le 16 juin 2015
- M Francois CORBASSON, Président du conseil d`administration (1958) depuis le 24 novembre 2015
- M Jean-Luc MINVIELLE, Administrateur (1969) depuis le 23 mai 2017
- M Tuan AU QUANG, Administrateur (1980) depuis le 18 septembre 2013
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société GIRONDE HAUT DEBIT est de 56 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno JANET, Administrateur (1957) du 01 septembre 2009 au 28 mai 2014
- M Cedric TESTUT, Administrateur (1973) du 06 novembre 2007 au 01 septembre 2009
- M Didier CHARVET, Président du conseil d`administration (1964) du 01 septembre 2009 au 18 septembre 2013
- M Gerard KREBS, Administrateur (1953) du 30 janvier 2010 au 16 juin 2015
- M Hubert BARTHELEMY, Président du conseil d`administration (1955) du 18 septembre 2013 au 24 novembre 2015
- M Jean-Luc VUILLEMIN, Administrateur (1959) du 01 septembre 2009 au 28 mai 2014
- M Luc ATHLAN, Président-directeur général (1962) du 06 novembre 2007 au 01 septembre 2009
- M Philippe TATOUD, Administrateur (1965) du 03 juin 2016 au 23 mai 2017
- MME Brigitte AUDY, Administrateur (1955) du 01 septembre 2009 au 30 janvier 2010
- MME Isabelle PASQUIER, Administrateur (1971) du 06 novembre 2007 au 01 septembre 2009
- MME Marion EYMAR, Administrateur (1982) du 01 septembre 2009 au 18 septembre 2013
- MME Valerie ATLANI, Administrateur (1966) du 28 mai 2014 au 23 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 juin 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 juin 2015
- ORANGE PARTICIPATIONS, Administrateur du 06 novembre 2007 au 01 septembre 2009
23 PRV DES CHARTRONS
33300 BORDEAUX
Téléphone : 05Â 56Â 48Â 47Â 98 Société
GIRONDE HAUT DEBIT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIRONDE HAUT DEBIT | |
Entrepreneurs individuels | GIRONDE HAUT DEBIT | |
Identifiant de l'entreprise | 500419593 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 23 PRV DES CHARTRONS 33300 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 04 novembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 8 780 000,00 | |
Résultat net | 1 987 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6190Z : Autres activités de télécommunication | |
Activité principale de l'entreprise | 6190Z : Autres activités de télécommunication | |
Activité principale | 6190Z | |
Première activité | 6190Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Telecom | |
Activite | Autres activités de télécommunication | |
Synonyme | opérateur Internet, fournisseur d'accès, installateur TV par satellite, installateur réseau, installateur Internet |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 44 977 000 |
Immobilisation incorporelle | 507 000 |
Immobilisation corporelle | 44 464 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 10 243 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 10 242 000 |
Placement | 1 000 |
Total Actif | 55 220 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 10 769 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 44 452 000 |
Total Passif | 55 220 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 780 000 |
Produit d'exploitation | 8 811 000 |
Charge d'exploitation | 5 216 000 |
Résultat d'exploitation | 3 596 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 2 003 000 |
Résultat financier | -1 998 000 |
Résultat courrant | 1 598 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 987 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50041959300032 | GIRONDE HAUT DEBIT 23 PARVIS DES CHARTRONS CS 41760 33074 BORDEAUX CEDEX FRANCE |
50041959300032 | GIRONDE HAUT DEBIT 23 PARVIS DES CHARTRONS CS 41760 33074 BORDEAUX CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 00965 Métallurgie Var
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02162 Professions de la photographie
- 02148 Télécommunications
l'étude, la réalisation, l'exploitation, la gestion ou la commercialisation de tout système, équipement ou service dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de la télématique et la communication, ainsi que toute prestations s'y rattachant dans le cadre d'une convention de partenariat Prublic privé.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 12 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Août 2009 Président du conseil d'administration : CHARVET Didier en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : JANET Bruno en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : EYMAR Marion en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : VUILLEMIN Jean-Luc en fonction le 12 Août 2009 Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : KREBS Gérard en fonction le 19 Janvier 2010
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 12 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Août 2009 Président du conseil d'administration : CHARVET Didier en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : JANET Bruno en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : EYMAR Marion en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : VUILLEMIN Jean-Luc en fonction le 12 Août 2009 Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : KREBS Gérard en fonction le 19 Janvier 2010 Administrateur : BARTHELEMY Hubert en fonction le 10 Octobre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 12 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : JANET Bruno en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : EYMAR Marion en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : VUILLEMIN Jean-Luc en fonction le 12 Août 2009 Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : KREBS Gérard en fonction le 19 Janvier 2010 Président du conseil d'administration : BARTHELEMY Hubert modification le 11 Octobre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 12 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : JANET Bruno en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : VUILLEMIN Jean-Luc en fonction le 12 Août 2009 Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : KREBS Gérard en fonction le 19 Janvier 2010 Président du conseil d'administration : BARTHELEMY Hubert modification le 11 Octobre 2012 Administrateur : AU QUANG Tuan en fonction le 16 Septembre 2013
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 19 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 19 Septembre 2013 Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : KREBS Gérard en fonction le 19 Janvier 2010 Président du conseil d'administration : BARTHELEMY Hubert modification le 11 Octobre 2012 Administrateur : AU QUANG Tuan en fonction le 16 Septembre 2013 Administrateur : SAFFAR Valerie en fonction le 26 Mai 2014
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 19 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 19 Septembre 2013 Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Président du conseil d'administration : BARTHELEMY Hubert modification le 11 Octobre 2012 Administrateur : AU QUANG Tuan en fonction le 16 Septembre 2013 Administrateur : SAFFAR Valerie en fonction le 26 Mai 2014
Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Président du conseil d'administration : BARTHELEMY Hubert modification le 11 Octobre 2012 Administrateur : AU QUANG Tuan en fonction le 16 Septembre 2013 Administrateur : SAFFAR Valerie en fonction le 26 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 12 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 12 Juin 2015 Administrateur : ARDUIN Eric en fonction le 12 Juin 2015
Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : AU QUANG Tuan en fonction le 16 Septembre 2013 Administrateur : SAFFAR Valerie en fonction le 26 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 12 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 12 Juin 2015 Administrateur : ARDUIN Eric en fonction le 12 Juin 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : CORBASSON Francois en fonction le 20 Novembre 2015
Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 Administrateur : AU QUANG Tuan en fonction le 16 Septembre 2013 Administrateur : SAFFAR Valerie en fonction le 26 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 01 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 01 Juin 2016 Administrateur : ARDUIN Eric en fonction le 12 Juin 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : CORBASSON Francois en fonction le 20 Novembre 2015 Administrateur : TATOUD Philippe en fonction le 01 Juin 2016
Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 ; Administrateur : AU QUANG Tuan en fonction le 16 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 01 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 01 Juin 2016 ; Administrateur : ARDUIN Eric en fonction le 12 Juin 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : CORBASSON Francois en fonction le 20 Novembre 2015 ; Administrateur : DIDIER Vanessa en fonction le 21 Juin 2018
Directeur général : DELAROCHE Arnaud en fonction le 12 Août 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A modification le 01 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 01 Juin 2016 ; Administrateur : ARDUIN Eric en fonction le 12 Juin 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : CORBASSON Francois en fonction le 20 Novembre 2015 ; Administrateur : DIDIER Vanessa en fonction le 21 Juin 2018 ; Administrateur : Orange Projets Publics représenté par OLLIVIER Adrien en fonction le 26 Mars 2019
Directeur général : DELAROCHE Arnaud ; Président du conseil d'administration, Administrateur : CORBASSON Francois ; Administrateur : Orange Projets PublicsMICHE DE MALLERAY Marie-Gabrielle ; Administrateur : ARDUIN Eric ; Administrateur : DIDIER Vanessa ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Directeur général : DELAROCHE Arnaud ; Président du conseil d'administration, Administrateur : CORBASSON Francois ; Administrateur : Orange Projets PublicsMICHE DE MALLERAY Marie-Gabrielle ; Administrateur : ARDUIN Eric ; Administrateur : DIDIER Vanessa ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A