M Philippe CONAN
Gérant de PHC CONSEILS
M Philippe CONAN a 76 ans ( naissance en 1946), est Gérant de la société PHC CONSEILS
M Philippe CONAN peut être contacté au siège de la société PHC CONSEILS par courrier à l'adresse PHC CONSEILS 41 RUE FRANCK DELMAS 17000 LA ROCHELLE FRANCE
La société PHC CONSEILS est principalement dirigée par M Philippe CONAN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société PHC CONSEILS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/11/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50097871300013.
- M Philippe CONAN, Gérant (1946) depuis le 07 février 2013
- MME Marie-Francoise CONAN, Gérant (1946) depuis le 12 mars 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PHC CONSEILS est de 76 ans. Le plus jeune à 76 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe CONAN, Gérant (1946) du 26 décembre 2007 au 07 février 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PHC CONSEILS | |
Entrepreneurs individuels | PHC CONSEILS | |
Identifiant de l'entreprise | 500978713 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 41 RUE FRANCK DELMAS 17000 LA ROCHELLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 octobre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Capital social | 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 octobre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50097871300013 | PHC CONSEILS 41 RUE FRANCK DELMAS 17000 LA ROCHELLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 46 41 34 65 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochelle.fr.
Les greffiers sont : PROUZEAU François
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Toutes activités d'assistance aux entreprises en matière juridique
Toutes activités d'assistance aux entreprises en matière juridique
Gérant(e) : CONAN Philippe, Claude, Toussaint
Gérant, Associé indéfiniment responsable : CONAN Philippe, Claude, Toussaint Gérant, Associé indéfiniment responsable : CONAN Marie-Françoise, Angèle, Yvonne né(e) LEGENDRE