M Thomas BANFIELD
Gérant de BANFIELD MORTIMER
M Thomas BANFIELD a 55 ans ( naissance en 1967), est Gérant de la société BANFIELD MORTIMER
M Thomas BANFIELD peut être contacté au siège de la société BANFIELD MORTIMER par courrier à l'adresse BANFIELD MORTIMER 5 RUE DU PLANAS 30670 AIGUES VIVES FRANCE, par téléphone au 0466350109
La société BANFIELD MORTIMER est principalement dirigée par M Thomas BANFIELD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société BANFIELD MORTIMER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/06/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50107336500022.
- MME Elisabeth MORTIMER, Gérant (1967) depuis le 22 mars 2014
Anciens dirigeants :
- M Thomas BANFIELD, Gérant (1967) du 01 avril 2008 au 22 mars 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 02 avril 2014 : BANFIELD Thomas nom d'usage : BANFIELD n'est plus gérant. MORTIMER Elisabeth Anne nom d'usage : MORTIMER devient gérant.)
- 18 avril 2019 : MORTIMER Elisabeth Anne nom d'usage : MORTIMER n'est plus gérant. MORTIMER Elisabeth Anne nom d'usage : MORTIMER devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BANFIELD MORTIMER | |
Entrepreneurs individuels | BANFIELD MORTIMER | |
Identifiant de l'entreprise | 501073365 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 5 RUE DU PLANAS 30670 AIGUES VIVES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 décembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 89 337,00 | |
Résultat net | 1 446,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 735 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 555 |
Immobilisation financière | 180 |
Actif circulant net | 43 849 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 26 562 |
Placement | 17 287 |
Total Actif | 44 585 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 14 865 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 29 721 |
Total Passif | 44 585 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 89 337 |
Produit d'exploitation | 89 404 |
Charge d'exploitation | 86 829 |
Résultat d'exploitation | 2 575 |
Produit financier net | 798 |
Charge financière | 1 672 |
Résultat financier | -874 |
Résultat courrant | 1 701 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 446 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50107336500022 | BANFIELD MORTIMER 5 RUE DU PLANAS 30670 AIGUES VIVES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Consultant pour H.C.R, décoration étude de marche éclairages et sons peinture extérieure et intérieure gestion de projets en bâtiment nettoyage industriel maîtrise d'oeuvre et commerce de tous produits
Consultant pour H.C.R, décoration étude de marche éclairages et sons peinture extérieure et intérieure gestion de projets en bâtiment nettoyage industriel maîtrise d'oeuvre et commerce de tous produits
BANFIELD Thomas nom d'usage : BANFIELD n'est plus gérant. MORTIMER Elisabeth Anne nom d'usage : MORTIMER devient gérant.
MORTIMER Elisabeth Anne nom d'usage : MORTIMER n'est plus gérant. MORTIMER Elisabeth Anne nom d'usage : MORTIMER devient liquidateur