M Gino GOTTI
Président de GTM SUD OUEST TP GC
M Gino GOTTI a 49 ans ( naissance en 1975), est Président de la société GTM SUD OUEST TP GC
M Gino GOTTI peut être contacté au siège de la société GTM SUD OUEST TP GC par courrier à l'adresse GTM SUD OUEST TP GC 90 ROUTE DE SEYSSES 31100 TOULOUSE FRANCE
La société GTM SUD OUEST TP GC est principalement dirigée par M Gino GOTTI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction d'ouvrages d'art ,constructeur, constructeur de ponts, constructeur d'ouvrages d'art
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4213A (Construction d'ouvrages d'art), les activités sont :
- Construction d'ouvrages d'art
- la construction de ponts routiers, y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées, de ponts ferroviaires et autres
Mais sont exclues les activités :
- l'installation d'appareils d'éclairage et de signaux électriques (cf43.21B)
- les activités d'architecture et d'ingénierie (cf71.1)
- les services de maîtrise d'Åuvre (cf71.1)
La société GTM SUD OUEST TP GC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/11/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50140147500022.
- M Franck DUCLOS, Président (1972) depuis le 18 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Alain DENAT, Président (1953) du 16 septembre 2008 au 30 août 2012
- M Gino GOTTI, Président (1975) du 30 août 2012 au 18 janvier 2017
- M Jean-Pierre BONNET, Président (1956) du 15 janvier 2008 au 16 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 juillet 2017
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 janvier 2017
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 janvier 2017
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant du 18 janvier 2017 au 22 juillet 2017
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire du 18 janvier 2017 au 22 juillet 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 janvier 2017 : GOTTI Gino nom d'usage : GOTTI n'est plus président. DUCLOS FRANCK nom d'usage : DUCLOS devient président)
- 25 juillet 2017 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT IS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT ID n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire)
- 13 septembre 2018 : Sté par actions simplifiée VCF MANAGEMENT OCCITANIE devient président. DUCLOS FRANCK nom d'usage : DUCLOS n'est plus président)
- 28 juillet 2022 : CHARMASSON Frédéric Pascal Georges nom d'usage : CHARMASSON devient président. Sté par actions simplifiée VCF MANAGEMENT OCCITANIE n'est plus président)
90 RTE DE SEYSSES
31100 TOULOUSE
Téléphone : Société
GTM SUD OUEST TP GC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GTM SUD OUEST TP GC | |
Entrepreneurs individuels | GTM SUD OUEST TP GC | |
Identifiant de l'entreprise | 501401475 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 90 RTE DE SEYSSES 31100 TOULOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 30 novembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 53 739 000,00 | |
Résultat net | 941 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4213A : Construction d'ouvrages d'art | |
Activité principale de l'entreprise | 4213A : Construction d'ouvrages d'art | |
Activité principale | 4213A | |
Première activité | 4213A | |
Deuxième activité | 4212Z | |
Troisième activité | 4291Z | |
Quatrième activité | 4299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'ouvrages d'art | |
Synonyme | constructeur, constructeur de ponts, constructeur d'ouvrages d'art |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 201 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 195 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 33 764 000 |
Stock | 0 |
Avance | 3 000 |
Créance | 32 065 000 |
Placement | 1 696 000 |
Total Actif | 33 964 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 883 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 455 000 |
Dette | 27 627 000 |
Total Passif | 33 964 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 53 739 000 |
Produit d'exploitation | 54 769 000 |
Charge d'exploitation | 55 388 000 |
Résultat d'exploitation | -618 000 |
Produit financier net | 43 000 |
Charge financière | 370 |
Résultat financier | 43 000 |
Résultat courrant | 700 000 |
Produit exceptionnel | 19 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | 5 000 |
Résultat net | 941 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50140147500022 | GTM SUD OUEST TP GC 90 ROUTE DE SEYSSES 31100 TOULOUSE FRANCE |
50140147500063 | GTM SUD OUEST TP GC 381 AVENUE DU MAS ARGELLIERS CS 90005 34078 MONTPELLIER CEDEX 3 FRANCE |
50140147500055 | GTM SUD OUEST TP GC 3 RUE MONGE BP 60019 33602 PESSAC CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Les études, la conception, la construction ou la réalisation de tous travaux, la maintenance, lagestion, la réalisation de prestations et la passation detout contrât concernant tout ouvrage de bâtiment, de géniecivil ou de travaux publics, quel qu'il soit, pour le compte detout propriétaire ou tout maître.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 29 Août 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 29 Août 2008 Président : GOTTI Gino en fonction le 28 Août 2012
Président : GOTTI Gino en fonction le 28 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 14 Juin 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 14 Juin 2013
GOTTI Gino nom d'usage : GOTTI n'est plus président. DUCLOS FRANCK nom d'usage : DUCLOS devient président
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT IS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT ID n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance au sieges sociaux respectifs des parties. - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Sté par actions simplifiée VCF MANAGEMENT OCCITANIE devient président. DUCLOS FRANCK nom d'usage : DUCLOS n'est plus président
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Chez GTM SUD OUEST TP GC 90 Route de Seysses 31100 ToulouseOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
CHARMASSON Frédéric Pascal Georges nom d'usage : CHARMASSON devient président. Sté par actions simplifiée VCF MANAGEMENT OCCITANIE n'est plus président