MME Dominique SCHERMACK
Gérant de ELPHI
MME Dominique SCHERMACK a 71 ans ( naissance en 1953), elle est Gérant de la société ELPHI
MME Dominique SCHERMACK peut être contacté au siège de la société ELPHI par courrier à l'adresse ELPHI 82 RUE D ASSAS 75006 PARIS FRANCE
La société ELPHI est principalement dirigée par MME Dominique SCHERMACK qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ELPHI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/12/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50150216500027.
- MME Dominique SCHERMACK, Gérant (1953) depuis le 02 juillet 2011
Anciens dirigeants :
- MME Laurence STEIN, Gérant (1973) du 22 janvier 2008 au 02 juillet 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELPHI | |
Entrepreneurs individuels | ELPHI | |
Identifiant de l'entreprise | 501502165 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 82 RUE D ASSAS 75006 PARIS 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 14 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 200,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 28 novembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | -2 193,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 652 128 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 652 128 |
Actif circulant net | 178 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 178 |
Total Actif | 652 307 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -10 079 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 662 386 |
Total Passif | 652 307 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 193 |
Résultat d'exploitation | -2 193 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -2 193 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -2 193 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50150216500027 | ELPHI 82 RUE D ASSAS 75006 PARIS FRANCE |
ELPHI est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Les conventions collectives applicables à ELPHI de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Gérant : Lepape, Laurence, nom d'usage : Stein. .
Réalisation de toutes opérations commerciales et notamment la souscription ou l'acquisition et la détention de parts de sociétés sous toutes ses formes ayant notamment pour objet la mise en commun de moyens nécessaires pour la prise de participations dans des sociétés dont l'objet est l'acquisition et la location en Métropole comme dans les départements D'outre mer de tout autre bien mobilier et immobilier et notamment des matériels destinés à l'agriculture, l'industrie, au bâtiment et aux travaux publics.
Réalisation de toutes opérations commerciales et notamment la souscription ou l'acquisition et la détention de parts de sociétés sous toutes ses formes ayant notamment pour objet la mise en commun de moyens nécessaires pour la prise de participations dans des sociétés dont l'objet est l'acquisition et la location en Métropole comme dans les départements D'outre mer de tout autre bien mobilier et immobilier et notamment des matériels destinés à l'agriculture, l'industrie, au bâtiment et aux travaux publics.
modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
Gérant partant : Lepape, nom d'usage : Stein, Laurence, nomination du Gérant : Schermack, Dominique
Gérant partant : Lepape, nom d'usage : Stein, Laurence, nomination du Gérant : Schermack, Dominique