M Xavier GUERY
Directeur général de DECOMEUBLES PARTNERS
M Xavier GUERY a 55 ans ( naissance en 1967), est Directeur général de la société DECOMEUBLES PARTNERS
M Xavier GUERY peut être contacté au siège de la société DECOMEUBLES PARTNERS par courrier à l'adresse DECOMEUBLES PARTNERS 1 AVENUE SPINOZA 77184 EMERAINVILLE FRANCE
La société DECOMEUBLES PARTNERS est principalement dirigée par M Xavier GUERY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société DECOMEUBLES PARTNERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/05/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50158638200027.
- M Frank MAASSEN, Président (1965) depuis le 03 mai 2013
- M Jean GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 26 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DECOMEUBLES PARTNERS est de 57 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frank WENDLING, Directeur général (1970) du 18 décembre 2010 au 20 août 2011
- M Frederic CLAVIERE-SCHIELE, Directeur général (1965) du 02 octobre 2009 au 15 mai 2010
- M Jean-Romain LHOMME, Président (1975) du 22 janvier 2008 au 16 décembre 2008
- M Philippe LEDERMAN, Directeur général (1961) du 18 décembre 2010 au 20 août 2011
- M Regis SCHULTZ, Président (1968) du 16 décembre 2008 au 02 octobre 2009
- M Regis SCHULTZ, Président (1968) du 02 octobre 2009 au 03 mai 2013
- M Thierry SCORDEL, Directeur général (1960) du 02 octobre 2009 au 18 décembre 2010
- M Xavier GUERY, Directeur général (1967) du 15 mai 2010 au 24 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX SAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 26 novembre 2016
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 novembre 2016
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 novembre 2016
1 AV SPINOZA
77184 EMERAINVILLE
Téléphone : Société
DECOMEUBLES PARTNERS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DECOMEUBLES PARTNERS | |
Entrepreneurs individuels | DECOMEUBLES PARTNERS | |
Identifiant de l'entreprise | 501586382 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 1 AV SPINOZA 77184 EMERAINVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 24 avril 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 17 décembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 5 591 000,00 | |
Résultat net | 193 917 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 473 543 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 473 543 000 |
Actif circulant net | 29 551 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 29 454 000 |
Placement | 97 000 |
Total Actif | 503 094 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 403 545 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 300 000 |
Dette | 97 248 000 |
Total Passif | 503 094 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 591 000 |
Produit d'exploitation | 5 591 000 |
Charge d'exploitation | 9 424 000 |
Résultat d'exploitation | -3 833 000 |
Produit financier net | 193 546 000 |
Charge financière | 139 000 |
Résultat financier | 193 407 000 |
Résultat courrant | 189 574 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 300 000 |
Résultat exceptionnel | -2 300 000 |
Résultat net | 193 917 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50158638200027 | DECOMEUBLES PARTNERS 1 AVENUE SPINOZA 77184 EMERAINVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Toutes opérations pour son propre compte d'achat de vente de gestion de souscription d'échange de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises et de tous droits sociaux prise d'intérêts et la participa- tion directe ou indirecte de toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens acquisition et attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles leur exploitation leur vente et leur apport en société. Participation à toutes opérations pour l'exploitation la gestion et l'administration de toutes affaires ou entreprises.
Président de la société : SCHULTZ Régis André. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Président de la société : SCHULTZ Régis André. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne.
Président de la société : SCHULTZ Régis André Directeur général : CLAVIERE-SCHIELE Frédéric Yvon Directeur général : SCORDEL Thierry Charles Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président de la société : SCHULTZ Régis André Directeur général : SCORDEL Thierry Charles Directeur général : GUERY Xavier Jean Marie Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président de la société : SCHULTZ Régis André Directeur général : GUERY Xavier Jean Marie Directeur général : LEDERMAN Philippe Directeur général : WENDLING Frank Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président de la société : SCHULTZ Régis André Directeur général : GUERY Xavier Jean Marie Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président de la société : SCHULTZ Régis André Directeur général : GUERY Xavier Jean Marie Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Directeur général partant : Guery, Xavier Jean Marie
Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean Christophe
Président de la société partant : Schultz, Régis André, nomination du Président de la société : Maassen, Frank
Président partant : Maassen, Frank ; nomination du Président : Falck, Alexandre
Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean Christophe