MME Severine HELIES
Associé-gérant de ALATERRE ORFEVRE
MME Severine HELIES a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Associé-gérant de la société ALATERRE ORFEVRE
MME Severine HELIES peut être contacté au siège de la société ALATERRE ORFEVRE par courrier à l'adresse ALATERRE ORFEVRE 10 RUE ALBERT LONDRES 03200 VICHY FRANCE, par téléphone au 0667008134
La société ALATERRE ORFEVRE est principalement dirigée par MME Severine HELIES qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société ALATERRE ORFEVRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/01/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50191158000022.
- MME Marion ORFEVRE, Gérant (1986) depuis le 13 août 2013
- MME Veronique ALATERRE, Gérant (1974) depuis le 24 octobre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ALATERRE ORFEVRE est de 42 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 48 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Noemie DOUAL, Associé-gérant (1981) du 04 mars 2008 au 24 octobre 2009
- MME Severine HELIES, Associé-gérant (1974) du 04 mars 2008 au 24 octobre 2009
- MME Severine HELIES, Gérant (1974) du 24 octobre 2009 au 25 août 2015
- MME Veronique ALATERRE, Associé-gérant (1974) du 04 mars 2008 au 24 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALATERRE ORFEVRE | |
Entrepreneurs individuels | ALATERRE ORFEVRE | |
Identifiant de l'entreprise | 501911580 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 10 RUE ALBERT LONDRES 03200 VICHY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Capital social | 3 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50191158000022 | ALATERRE ORFEVRE 10 RUE ALBERT LONDRES 03200 VICHY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 70 98 39 13 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cusset.fr.
Les greffiers sont : DUBUJADOUX Bertrand
Le greffe est ouvert DU LUNDI AU VENDREDI de 8H30 Ã 12H00 et de 14H00 Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
La mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités d'infirmières des associées
La mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités d'infirmières des associées
Gérant associé : ALATERRE Véronique Cécile né(e) COTTIN Gérant associé : HELIES Séverine Alice Germaine né(e) DUBOST
Gérant associé : ALATERRE Véronique, Cécile né(e) COTTIN Gérant associé : HELIES Séverine, Alice, Germaine né(e) DUBOST
Gérant, Associé : ALATERRE Véronique, Cécile né(e) COTTIN Gérant, Associé : HELIES Séverine, Alice, Germaine né(e) DUBOST Gérant, Associé : ORFEVRE Marion
Gérant, Associé : ALATERRE Véronique, Cécile né(e) COTTIN Gérant, Associé : ORFEVRE Marion
Gérant, Associé : ORFEVRE Marion ; Gérant, Associé : CARCASSIN Anaïs, Brigitte, Christiane