M Sylvain BEAUDON
Gérant non associé de VARENNECO
M Sylvain BEAUDON a 50 ans ( naissance en 1972), est Gérant non associé de la société VARENNECO
M Sylvain BEAUDON peut être contacté au siège de la société VARENNECO par courrier à l'adresse VARENNECO 6 ROUTE DE CANNES 77130 VARENNES SUR SEINE FRANCE
La société VARENNECO est principalement dirigée par M Sylvain BEAUDON qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ,épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4729Z (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé), les activités sont :
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- le commerce de détail de produits laitiers et d'ufs
- le commerce de détail de produits d'épicerie
- les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
La société VARENNECO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/02/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50243895500010.
- M Olivier BOISROBERT, Gérant non associé (1980) depuis le 18 mai 2017
Anciens dirigeants :
- M Francois RAMOS, Gérant (1966) du 01 avril 2008 au 14 avril 2009
- M Sylvain BEAUDON, Gérant non associé (1972) du 26 juin 2010 au 18 mai 2017
- MME Isabelle BERNARD, Gérant (1964) du 14 avril 2009 au 28 septembre 2009
- MME Isabelle CHAILLIOUX, Gérant (1964) du 28 septembre 2009 au 26 juin 2010
Dirigeants personne morale:
6 RTE DE CANNES
77130 VARENNES SUR SEINE
Téléphone : Société
VARENNECO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VARENNECO | |
Entrepreneurs individuels | VARENNECO | |
Identifiant de l'entreprise | 502438955 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 6 RTE DE CANNES 77130 VARENNES SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 février 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 février 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 2 130 000,00 | |
Résultat net | 58 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité principale | 4729Z | |
Première activité | 4729Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Synonyme | épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie | |
Principal | laitier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 262 000 |
Immobilisation incorporelle | 91 000 |
Immobilisation corporelle | 170 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 428 000 |
Stock | 105 000 |
Avance | 0 |
Créance | 290 000 |
Placement | 34 000 |
Total Actif | 690 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 67 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 623 000 |
Total Passif | 690 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 130 000 |
Produit d'exploitation | 2 132 000 |
Charge d'exploitation | 2 035 000 |
Résultat d'exploitation | 97 000 |
Produit financier net | 70 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | 93 000 |
Produit exceptionnel | 790 |
Charges exceptionnelles | 36 000 |
Résultat exceptionnel | -35 000 |
Résultat net | 58 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50243895500010 | VARENNECO 6 ROUTE DE CANNES 77130 VARENNES SUR SEINE FRANCE |
50243895500010 | VARENNECO 6 ROUTE DE CANNES 77130 VARENNES SUR SEINE FRANCE |
50243895500010 | VARENNECO 6 ROUTE DE CANNES 77130 VARENNES SUR SEINE FRANCE |
50243895500028 | VARENNECO 2 B RUE DES WAGONS 89100 ST DENIS LES SENS FRANCE |
50243895500028 | VARENNECO 2 B RUE DES WAGONS 89100 ST DENIS LES SENS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00016 Transports routiers
ACHAT VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES QUELCONQUES FRANCAIS OU ETRANGER NOTAMMENT FRUITS ET LEGUMES SECS OLIVES CONDIMENTS AINSI QUE LES PRODUITS OU ARTICLES CONCERNANT LE MENAGE.
ACHAT VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES QUELCONQUES FRANCAIS OU ETRANGER NOTAMMENT FRUITS ET LEGUMES SECS OLIVES CONDIMENTS AINSI QUE LES PRODUITS OU ARTICLES CONCERNANT LE MENAGE.
Au fonds vendu à ST DENIS LES SENS pour la validité et chez le cabinet IXA Conseil, 37 rue Cassiopée, Parc Altais, 74650 CHAVANOD
à l'adresse de la branche d'activité du fonds de commerce cédée pour la validité et pour la correspondance chez le Cabinet IXA Conseil 37 rue Cassioppée Parc Altais 74650 CHAVANOD
Gérant : REZKI Brahim ; Associé en nom : CAL PARTLE HIR Christelle Marie-Pierre ; Associé en nom : CALSUN HOLDINGLE HIR Christelle Marie-Pierre