M Cedric JOUVENCEL
Associé-gérant de JPASS
M Cedric JOUVENCEL a 44 ans ( naissance en 1978), est Associé-gérant de la société JPASS
M Cedric JOUVENCEL peut être contacté au siège de la société JPASS par courrier à l'adresse JPASS 235 RUE DES COLPORTEURS 38520 LE BOURG D OISANS FRANCE
La société JPASS est principalement dirigée par M Cedric JOUVENCEL qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société JPASS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/02/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50275712300018.
- M Cedric JOUVENCEL, Gérant (1978) depuis le 03 mai 2013
- MME Sandra JOUVENCEL, Gérant (1976) depuis le 03 août 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société JPASS est de 45 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 46 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric JOUVENCEL, Associé-gérant (1978) du 01 avril 2008 au 03 mai 2013
- M Jean-Christophe PIERCY, Gérant (1966) du 01 avril 2008 au 03 août 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 septembre 2013 : MACHADO-PEREIRA Sandra Maria nom d'usage : JOUVENCEL devient gérant. PIERCY Jean-Christophe Paul nom d'usage : PIERCY n'est plus gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JPASS | |
Entrepreneurs individuels | JPASS | |
Identifiant de l'entreprise | 502757123 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 235 RUE DES COLPORTEURS 38520 LE BOURG D'OISANS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 février 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 440 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 février 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50275712300018 | JPASS 235 RUE DES COLPORTEURS 38520 LE BOURG D OISANS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Propriété, réparation, remise en état, administration, exploitation par bail, location ou autrement. Prise de participation et d'intérêts dans toutes sociétés de même objet.
MACHADO-PEREIRA Sandra Maria nom d'usage : JOUVENCEL devient gérant. PIERCY Jean-Christophe Paul nom d'usage : PIERCY n'est plus gérant.