MME Marie-Pierre TUGAS
Gérant de SAINT PIERRE
MME Marie-Pierre TUGAS a 63 ans ( naissance en 1961), elle est Gérant de la société SAINT PIERRE
MME Marie-Pierre TUGAS peut être contacté au siège de la société SAINT PIERRE par courrier à l'adresse SAINT PIERRE 61 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 34500 BEZIERS FRANCE
La société SAINT PIERRE est principalement dirigée par MME Marie-Pierre TUGAS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SAINT PIERRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/03/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50307739800017.
- M Gerard TUGAS, Président (1958) depuis le 15 avril 2008
- M Jean COQ, Commissaire aux comptes suppléant (1948) depuis le 30 juin 2015
- M Pierre-Marie TUGAS-POLI, Directeur général (1988) depuis le 08 juillet 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SAINT PIERRE est de 59 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Marie-Pierre TUGAS, Gérant (1961) du 15 avril 2008 au 06 janvier 2009
Dirigeants personne morale:
- A2H AUDIT - HARDTMEYER HUC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juillet 2017
- HARDTMEYER HUC, Commissaire aux comptes titulaire du 30 juin 2015 au 08 juillet 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAINT PIERRE | |
Entrepreneurs individuels | SAINT PIERRE | |
Identifiant de l'entreprise | 503077398 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 61 AV DU PRESIDENT WILSON 34500 BEZIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 20 février 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 février 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 129 334,00 | |
Résultat net | 201 459,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 176 497 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 25 875 |
Immobilisation financière | 2 150 622 |
Actif circulant net | 1 280 099 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 436 168 |
Placement | 843 931 |
Total Actif | 3 456 595 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 219 670 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 236 926 |
Total Passif | 3 456 595 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 129 334 |
Produit d'exploitation | 129 335 |
Charge d'exploitation | 124 242 |
Résultat d'exploitation | 5 093 |
Produit financier net | 231 669 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 231 669 |
Résultat courrant | 236 762 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 201 459 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50307739800017 | SAINT PIERRE 61 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 34500 BEZIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 28 29 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beziers.fr.
Les greffiers sont : PIQUET Emmanuelle , MONESTIER Hélène
Le greffe est ouvert SERVICE RCS du LUN-VEN : DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI) AUTRES SERVICES 8H A 12H ET DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Gestion de toutes entreprises acquisition prise de contrôle par achat ou apports de valeurs mobilières acquisition et gestion d'immeubles de toute nature et plus généralement toutes activités pouvant favoriser le développement de l'objet social et du patrimoine de la société
Gestion de toutes entreprises acquisition prise de contrôle par achat ou apports de valeurs mobilières acquisition et gestion d'immeubles de toute nature et plus généralement toutes activités pouvant favoriser le développement de l'objet social et du patrimoine de la société
Président : TUGAS Gerard. Commissaire aux comptes titulaire : HARDTMEYER HUC (SAS). Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean Pierre.
Président : TUGAS Gerard ; Directeur général : TUGAS-POLI Pierre-Marie né(e) TUGAS ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT - HARDTMEYER HUC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean, Pierre
Président : TUGAS Gerard ; Directeur général : TUGAS-POLI Pierre-Marie né(e) TUGAS ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT - HARDTMEYER HUC (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : HUC Olivier
Président : TUGAS Gerard ; Directeur général : TUGAS-POLI Pierre-Marie né(e) TUGAS ; Directeur général : TUGAS Marie-Pierre né(e) POLI ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT - HARDTMEYER HUC (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : HUC Olivier
Président : TUGAS Gerard ; Directeur général : TUGAS Marie-Pierre né(e) POLI ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT - HARDTMEYER HUC (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : HUC Olivier