M Jean-Yves LE BROUSTER
Président de SYNERAIL CONSTRUCTION
M Jean-Yves LE BROUSTER a 77 ans ( naissance en 1947), est Président de la société SYNERAIL CONSTRUCTION
M Jean-Yves LE BROUSTER peut être contacté au siège de la société SYNERAIL CONSTRUCTION par courrier à l'adresse SYNERAIL CONSTRUCTION 50 AVENUE FRANCOIS ARAGO 92000 NANTERRE FRANCE
La société SYNERAIL CONSTRUCTION est principalement dirigée par M Jean-Yves LE BROUSTER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société SYNERAIL CONSTRUCTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/03/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50311725100036.
- M Jean-Michel BEGUE, Président (1961) depuis le 10 juillet 2010
- M Patrick MEILLON, Directeur général (1957) depuis le 10 octobre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SYNERAIL CONSTRUCTION est de 65 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Yves LE BROUSTER, Président (1947) du 10 octobre 2009 au 10 juillet 2010
- M Patrick LEBRUN, Président (1957) du 15 avril 2008 au 10 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 janvier 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 janvier 2017
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant du 24 novembre 2016 au 17 janvier 2017
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire du 24 novembre 2016 au 17 janvier 2017
50 AV FRANCOIS ARAGO
92000 NANTERRE
Téléphone : Société
SYNERAIL CONSTRUCTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SYNERAIL CONSTRUCTION | |
Entrepreneurs individuels | SYNERAIL CONSTRUCTION | |
Identifiant de l'entreprise | 503117251 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 50 AV FRANCOIS ARAGO 92000 NANTERRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 20 octobre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 11 mars 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 124 043 000,00 | |
Résultat net | 15 883 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 71 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 10 000 |
Immobilisation financière | 52 000 |
Actif circulant net | 100 882 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 35 314 000 |
Placement | 65 568 000 |
Total Actif | 100 953 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 38 824 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 190 |
Dette | 62 129 000 |
Total Passif | 100 953 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 124 043 000 |
Produit d'exploitation | 124 063 000 |
Charge d'exploitation | 99 850 000 |
Résultat d'exploitation | 24 213 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 000 |
Résultat courrant | 24 214 000 |
Produit exceptionnel | -8 000 |
Charges exceptionnelles | 28 000 |
Résultat exceptionnel | -35 000 |
Résultat net | 15 883 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50311725100036 | SYNERAIL CONSTRUCTION 50 AVENUE FRANCOIS ARAGO 92000 NANTERRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président : LE BROUSTER Jean-Yves en fonction le 07 Octobre 2009 Directeur général : MEILLON Patrick en fonction le 07 Octobre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Directeur général : MEILLON Patrick en fonction le 07 Octobre 2009 Président : BEGUE Jean-Michel en fonction le 06 Juillet 2010
Directeur général : MEILLON Patrick en fonction le 07 Octobre 2009 Président : BEGUE Jean-Michel en fonction le 06 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 11 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 11 Janvier 2011
pour les besoins de l'exécution du contrat de partenariat gsm-r : conception et construction du réseau gsm-r déployé pour rff, conception et déploiement d'une partie de réseau de transmission dite de desserte, conception et déploiement d'une partie du réseau de transmission dit de transport sur la base des études transmises par rff, réalisation d'une partie des activités annexes.
Président : BEGUE Jean-Michel ; Directeur général : MEILLON Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Président : BEGUE Jean-Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Président : GLADE Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL