M David TELLIER
Gérant de SCIA
M David TELLIER a 48 ans ( naissance en 1974), est Gérant de la société SCIA
M David TELLIER peut être contacté au siège de la société SCIA par courrier à l'adresse SCIA 151 RUE MICHEL CARRE 95100 ARGENTEUIL FRANCE
La société SCIA est principalement dirigée par M David TELLIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société SCIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/02/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50362846300039.
- M Gilbert LELANDAIS, Gérant (1946) depuis le 17 juillet 2010
Anciens dirigeants :
- M David TEILIER, Gérant (1974) du 17 juin 2008 au 03 février 2009
- M David TELLIER, Gérant (1974) du 03 février 2009 au 17 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCIA | |
Entrepreneurs individuels | SCIA | |
Identifiant de l'entreprise | 503628463 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 151 RUE MICHEL CARRE 95100 ARGENTEUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 12 juillet 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 15 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 391 182,00 | |
Résultat net | 8 828,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 160 032 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 148 282 |
Immobilisation financière | 11 750 |
Actif circulant net | 183 278 |
Stock | 32 905 |
Avance | 0 |
Créance | 148 027 |
Placement | 2 346 |
Total Actif | 343 310 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 168 602 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 174 709 |
Total Passif | 343 311 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 391 182 |
Produit d'exploitation | 396 771 |
Charge d'exploitation | 383 458 |
Résultat d'exploitation | 13 313 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 573 |
Résultat financier | -1 573 |
Résultat courrant | 11 740 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 329 |
Résultat exceptionnel | -2 329 |
Résultat net | 8 828 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50362846300039 | SCIA 151 RUE MICHEL CARRE 95100 ARGENTEUIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
toutes activités relatives à la Publicte sur les lieux de vente au lettrage adhésif à la publicité sur véhicule.
Gérant : LELANDAIS Gilbert en fonction le 12 Juillet 2010
Gérant : LELANDAIS Gilbert en fonction le 06 Janvier 2012
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 18 mai 2016, désignant liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.