MME Francoise FORGET
Gérant de EARL DU SOPHORA
MME Francoise FORGET a 67 ans ( naissance en 1955), elle est Gérant de la société EARL DU SOPHORA
MME Francoise FORGET peut être contacté au siège de la société EARL DU SOPHORA par courrier à l'adresse EARL DU SOPHORA EARL SOPHORA 21 RUE VENDOME 02000 CHERY LES POUILLY FRANCE, par téléphone au 03Â 23Â 80Â 64Â 13 ou par fax au 03Â 23Â 80Â 64Â 13
La société EARL DU SOPHORA est principalement dirigée par MME Francoise FORGET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société EARL DU SOPHORA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/04/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50367875700017.
- M Arnaud LEROY, Gérant (1977) depuis le 17 février 2015
Anciens dirigeants :
- M Arnaud LEROY, Associé-gérant (1977) du 17 février 2009 au 17 février 2015
- M Dominique LEROY, Gérant (1946) du 27 mai 2008 au 17 février 2009
- MME Francoise FORGET, Gérant (1955) du 17 février 2009 au 17 février 2015
- MME Francoise LEROY, Gérant (1955) du 17 février 2015 au 08 juin 2017
Dirigeants personne morale:
21 RUE VENDOME
02000 CHERY LES POUILLY
Téléphone : 03Â 23Â 80Â 64Â 13 Société
EARL DU SOPHORA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL DU SOPHORA | |
Entrepreneurs individuels | EARL DU SOPHORA | |
Identifiant de l'entreprise | 503678757 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 21 RUE VENDOME 02000 CHERY LES POUILLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 avril 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Capital social | 2 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50367875700017 | EARL DU SOPHORA EARL SOPHORA 21 RUE VENDOME 02000 CHERY LES POUILLY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 23 62 34 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintquentin.fr.
Les greffiers sont : RENARD Louis-Dominique
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-17h
Co-gérant : FORGET Françoise Jeanne Hélène. Co-gérant : LEROY Arnaud Christian Pierre.
modification du Gérant Forget, nom d'usage : Leroy, Françoise Jeanne Hélène, modification du Gérant Leroy, Arnaud Christian Pierre
nomination du Gérant : Leroy, Antoine Dominique Daniel