M Nicolas BAILLY
Gérant de SOCIETE EDITRICE D'APPLICATIONS
M Nicolas BAILLY a 50 ans ( naissance en 1974), est Gérant de la société SOCIETE EDITRICE D'APPLICATIONS
M Nicolas BAILLY peut être contacté au siège de la société SOCIETE EDITRICE D'APPLICATIONS par courrier à l'adresse SOCIETE EDITRICE D APPLICATIONS SEA 17 RUE LANTIEZ 75017 PARIS FRANCE
La société SOCIETE EDITRICE D'APPLICATIONS est principalement dirigée par M Nicolas BAILLY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Programmation informatique ,programmateur informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6201Z (Programmation informatique), les activités sont :
- Programmation informatique
- Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- logiciels systèmes et réseaux
- applications logicielles
- bases de données
- pages web
- l'adaptation de logiciels, c'est-à -dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
La société SOCIETE EDITRICE D'APPLICATIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/04/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50370914900010.
- M Nicolas BAILLY, Président (1974) depuis le 31 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Guillaume BOUTIN, Gérant (1973) du 04 mars 2014 au 31 mars 2017
- M Nicolas BAILLY, Gérant (1974) du 27 mai 2008 au 24 décembre 2011
- M Nicolas BAILLY, Gérant (1974) du 24 décembre 2011 au 04 mars 2014
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 mars 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 31 mars 2017
17 RUE LANTIEZ
75017 PARIS 17
Téléphone : Société
SOCIETE EDITRICE D'APPLICATIONS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE EDITRICE D'APPLICATIONS | |
Sigle de l'entreprise | SEA | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE EDITRICE D'APPLICATIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 503709149 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 17 RUE LANTIEZ 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 09 avril 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 45 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 09 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 477 571,00 | |
Résultat net | -16 445,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité principale de l'entreprise | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Programmation informatique | |
Synonyme | programmateur informatique | |
Principal | programmateur informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 633 677 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 8 079 |
Immobilisation financière | 625 598 |
Actif circulant net | 251 075 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 203 008 |
Placement | 48 067 |
Total Actif | 884 754 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 58 287 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 826 465 |
Total Passif | 884 753 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 477 571 |
Produit d'exploitation | 545 242 |
Charge d'exploitation | 557 822 |
Résultat d'exploitation | -12 580 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 541 |
Résultat financier | -1 541 |
Résultat courrant | -14 121 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 323 |
Résultat exceptionnel | -2 323 |
Résultat net | -16 445 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50370914900010 | SOCIETE EDITRICE D APPLICATIONS SEA 17 RUE LANTIEZ 75017 PARIS FRANCE |
50370914900036 | SOCIETE EDITRICE D APPLICATIONS 9 RUE DU DELTA 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 01672 Sociétés d'assurances
Gérant partant : Bailly, Nicolas Georges, nomination du Gérant : Boutin, Guillaume
nomination du Président : Bailly, Nicolas, Gérant partant : Boutin, Guillaume, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL