M Philippe FOURCADE
Président de BETONS MATERIAUX CONTROLES. BMC
M Philippe FOURCADE a 64 ans ( naissance en 1958), est Président de la société BETONS MATERIAUX CONTROLES. BMC
M Philippe FOURCADE peut être contacté au siège de la société BETONS MATERIAUX CONTROLES. BMC par courrier à l'adresse BETONS MATERIAUX CONTROLES BMC ZONE ARTISANALE LA GRAN SELVA ANCIEN CHEMIN DE SALSES 66530 CLAIRA FRANCE, par téléphone au 04Â 68Â 51Â 02Â 53
La société BETONS MATERIAUX CONTROLES. BMC est principalement dirigée par M Philippe FOURCADE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de béton prêt à l'emploi ,fabricant de béton, fabricant de béton prêt à l'emploi
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2363Z (Fabrication de béton prêt à l'emploi), les activités sont :
- Fabrication de béton prêt à l'emploi
- la préparation de béton prêt à l'emploi
La société BETONS MATERIAUX CONTROLES. BMC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50380319900028.
- M Denis GARANT, Président (1964) depuis le 30 octobre 2015
Anciens dirigeants :
- M Jean-Daniel ROUANET, Commissaire aux comptes titulaire (1959) du 30 octobre 2015 au 23 septembre 2016
- M Philippe FOURCADE, Associé-gérant (1958) du 03 juin 2008 au 05 décembre 2009
- M Philippe FOURCADE, Président (1958) du 05 décembre 2009 au 03 avril 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 septembre 2016
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 octobre 2015
- CARAYON HOLDING, Président du 03 avril 2010 au 30 octobre 2015
- FB AUDIT LEGAL, Commissaire aux comptes suppléant du 30 octobre 2015 au 23 septembre 2016
ZONE D'ACTIVITE LA GRAND SELVA
66530 CLAIRA
Téléphone : 04Â 68Â 51Â 02Â 53 Société
BETONS MATERIAUX CONTROLES. BMC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BETONS MATERIAUX CONTROLES. BMC | |
Sigle de l'entreprise | BMC | |
Entrepreneurs individuels | BETONS MATERIAUX CONTROLES. BMC | |
Identifiant de l'entreprise | 503803199 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 2 AV DU GAL DE GAULLE 92140 CLAMART | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 octobre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 15 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 955 000,00 | |
Résultat net | -174 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2363Z : Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
Activité principale de l'entreprise | 2363Z : Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
Synonyme | fabricant de béton, fabricant de béton prêt à l'emploi | |
Principal | fabricant de béton |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 454 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 000 |
Immobilisation corporelle | 430 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 728 000 |
Stock | 19 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 465 000 |
Placement | 241 000 |
Total Actif | 1 181 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 91 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 20 000 |
Dette | 1 070 000 |
Total Passif | 1 181 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 955 000 |
Produit d'exploitation | 2 006 000 |
Charge d'exploitation | 2 157 000 |
Résultat d'exploitation | -152 000 |
Produit financier net | 120 |
Charge financière | 14 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | -166 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | -174 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50380319900028 | BETONS MATERIAUX CONTROLES BMC 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92140 CLAMART FRANCE |
50380319900010 | BETONS MATERIAUX CONTROLES BMC ZONE ARTISANALE LA GRAN SELVA ANCIEN CHEMIN DE SALSES 66530 CLAIRA FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00016 Transports routiers
Fabrication et distribution de béton prêt à l'emploi et matériaux
Président de la société : FOURCADE Philippe François André Commissaire aux comptes titulaire : ROUANET Jean-Daniel Louis Commissaire aux comptes suppléant : FB AUDIT LEGAL
Président de la société : CARAYON HOLDING, représenté par M CARAYON Arnaud Pierre Vincent Marie Commissaire aux comptes titulaire : ROUANET Jean-Daniel Louis Commissaire aux comptes suppléant : FB AUDIT LEGAL
Président : GARANT Denis en fonction le 28 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 28 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 21 Septembre 2016
Président : GARANT Denis en fonction le 28 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Août 2017