M Federico FERRARI-BARDILE
Président de COFEX MEDITERRANEE
M Federico FERRARI-BARDILE a 53 ans ( naissance en 1971), est Président de la société COFEX MEDITERRANEE
M Federico FERRARI-BARDILE peut être contacté au siège de la société COFEX MEDITERRANEE par courrier à l'adresse COFEX MEDITERRANEE ZONE D ACTIVITES AEROPOLE 30128 GARONS FRANCE
La société COFEX MEDITERRANEE est principalement dirigée par M Federico FERRARI-BARDILE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. ,constructeur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4299Z (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.), les activités sont :
- Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- la construction d'installations industrielles (à l'exception des bâtiments) telles que :
- raffineries
- usines chimiques
- les travaux de construction (autres que de bâtiments) tels que :
- installations sportives extérieures
- la construction de terrains de jeux (grand jeu, petit jeu, tennis, golf, etc.) et d'aires de loisirs
- le lotissement de terrains, avec viabilisation (par exemple par l'ajout de routes, d'infrastructures de réseaux, etc.)
- l'aménagement de parcelles de cimetières
- l'aménagement de zones rurales et le remembrement
- la promotion immobilière de :
- zones d'activités et marchés d'intérêt national, régional ou local
- équipements locaux (aménagements de bassins fluviaux, de ports de plaisance, d'autoroutes, de stations de sports d'hivers, ou balnéaires, etc.)
- l'aménagement ou la rénovation de zones urbaines par voie de promotion
Mais sont exclues les activités :
- la construction de piscines extérieures (cf43.99D)
- l'installation de machines et d'équipements industriels (cf33.20)
- le lotissement de terrains, sans viabilisation (cf68.10Z)
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
La société COFEX MEDITERRANEE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/01/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50388044500039.
- M Franck DUCLOS, Président (1972) depuis le 12 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Federico FERRARI-BARDILE, Président (1971) du 09 janvier 2014 au 12 janvier 2017
- M Frederic JOOS, Président (1958) du 06 mars 2010 au 28 janvier 2012
- M Gerard MAURICE, Président (1947) du 11 février 2012 au 09 janvier 2014
- M Jean-Pierre BONNET, Président (1956) du 17 juin 2008 au 06 mars 2010
- M Philippe AVINENT, Président (1957) du 28 janvier 2012 au 11 février 2012
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 janvier 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 janvier 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 février 2012 : AVINENT Philippe Léon Marie nom d'usage : AVINENT n'est plus président. MAURICE Gérard nom d'usage : MAURICE devient président.)
- 22 janvier 2014 : MAURICE Gérard nom d'usage : MAURICE n'est plus président. FERRARI-BARDILE Fédérico nom d'usage : FERRARI-BARDILE devient président.)
- 20 janvier 2017 : FERRARI-BARDILE Fédérico nom d'usage : FERRARI-BARDILE n'est plus président. DUCLOS Franck Pascal Emmanuel nom d'usage : DUCLOS devient président)
- 15 février 2018 : DUCLOS Franck Pascal Emmanuel nom d'usage : DUCLOS n'est plus président. FERRARI-BARDILE Fédérico nom d'usage : FERRARI-BARDILE devient président)
- 25 octobre 2018 : Sté par actions simplifiée VCF MANAGEMENT OCCITANIE devient président. FERRARI-BARDILE Fédérico nom d'usage : FERRARI-BARDILE n'est plus président)
- 19 juillet 2020 : Société à responsabilité limitée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 15 juillet 2022 : Sté par actions simplifiée VCF MANAGEMENT OCCITANIE n'est plus président. LLOBET Lionel Vincent Louis nom d'usage : LLOBET devient président)
ZONE D'ACTIVITE AEROPOLE
30128 GARONS
Téléphone : Société
COFEX MEDITERRANEE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COFEX MEDITERRANEE | |
Entrepreneurs individuels | COFEX MEDITERRANEE | |
Identifiant de l'entreprise | 503880445 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | ZONE D'ACTIVITE AEROPOLE 30128 GARONS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 20 octobre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 22 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité principale | 4299Z | |
Première activité | 4299Z | |
Deuxième activité | 7732Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Synonyme | constructeur | |
Principal | constructeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50388044500039 | COFEX MEDITERRANEE ZONE D ACTIVITES AEROPOLE 30128 GARONS FRANCE |
50388044500039 | COFEX MEDITERRANEE ZONE D ACTIVITES AEROPOLE 30128 GARONS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président : JOOS Frédéric en fonction le 04 Mars 2010
AVINENT Philippe Léon Marie nom d'usage : AVINENT n'est plus président. MAURICE Gérard nom d'usage : MAURICE devient président.
Art. L.236-14 du code de commerce pour un projet de fusion
MAURICE Gérard nom d'usage : MAURICE n'est plus président. FERRARI-BARDILE Fédérico nom d'usage : FERRARI-BARDILE devient président.
FERRARI-BARDILE Fédérico nom d'usage : FERRARI-BARDILE n'est plus président. DUCLOS Franck Pascal Emmanuel nom d'usage : DUCLOS devient président
DUCLOS Franck Pascal Emmanuel nom d'usage : DUCLOS n'est plus président. FERRARI-BARDILE Fédérico nom d'usage : FERRARI-BARDILE devient président
Sté par actions simplifiée VCF MANAGEMENT OCCITANIE devient président. FERRARI-BARDILE Fédérico nom d'usage : FERRARI-BARDILE n'est plus président
Société à responsabilité limitée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée VCF MANAGEMENT OCCITANIE n'est plus président. LLOBET Lionel Vincent Louis nom d'usage : LLOBET devient président
LLOBET Lionel Vincent Louis nom d\'usage : LLOBET n\'est plus président. CHARMASSON Frédéric Pascal Georges nom d\'usage : CHARMASSON devient président
Art. L.236-15 du code de commerce
Art. L.236-15 du code de commerce