M Bertrand DAVY
Commissaire aux comptes suppléant de BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION
M Bertrand DAVY a 67 ans ( naissance en 1957), est Commissaire aux comptes suppléant de la société BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION
M Bertrand DAVY peut être contacté au siège de la société BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION par courrier à l'adresse BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION OUEST BOISSONS DISTRIBUTION LIEU DIT MEREZELLE 56360 LE PALAIS FRANCE
La société BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION est principalement dirigée par M Bertrand DAVY qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/08/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50430148200031.
- M Francois FORIN-SOULARUE, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 02 février 2017
- M Jean-Michel BEAULIEU, Directeur général (1957) depuis le 24 juin 2008
- MME Simone LEVEQUE, Commissaire aux comptes suppléant (1942) depuis le 10 novembre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION est de 71 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand DAVY, Commissaire aux comptes suppléant (1957) du 10 novembre 2015 au 02 février 2017
- M Pascal DECRE, Président (1959) du 14 janvier 2012 au 23 août 2014
Dirigeants personne morale:
- ARCOMEX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 novembre 2015
- GENERALE DES BOISSONS GBF, Président depuis le 03 juin 2016
- L`ENTREPRISE COMPTABLE DE L`OUEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 novembre 2015
- OUEST BOISSONS DISTRIBUTION, Président du 23 août 2014 au 03 juin 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 janvier 2021 : Sté par actions simplifiée SN OUEST BOISSONS devient président. Sté par actions simplifiée OUEST BOISSONS n'est plus président)
- 16 juillet 2021 : Société à responsabilité limitée ARCOMEX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LEVEQUE Simone Henriette Marie Josèphe nom d'usage : LEVEQUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. FORIN François Pierre nom d'usage : FORIN-SOULARUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
ZONE ARTISANALE DE MEREZELLE
56360 LE PALAIS
Téléphone : Société
BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION | |
Entrepreneurs individuels | BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION | |
Identifiant de l'entreprise | 504301482 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | ZONE ARTISANALE DE MEREZELLE 56360 LE PALAIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 19 décembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juin 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 762 000,00 | |
Résultat net | 56 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 202 000 |
Immobilisation incorporelle | 94 000 |
Immobilisation corporelle | 82 000 |
Immobilisation financière | 26 000 |
Actif circulant net | 424 000 |
Stock | 114 000 |
Avance | 0 |
Créance | 239 000 |
Placement | 72 000 |
Total Actif | 627 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 96 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 530 000 |
Total Passif | 627 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 762 000 |
Produit d'exploitation | 1 783 000 |
Charge d'exploitation | 1 693 000 |
Résultat d'exploitation | 91 000 |
Produit financier net | 700 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | -9 000 |
Résultat courrant | 82 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 56 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50430148200031 | BELLE ILE BOISSONS DISTRIBUTION OUEST BOISSONS DISTRIBUTION LIEU DIT MEREZELLE 56360 LE PALAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 21 01 53
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Guillaume , GOURLAOUEN Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h / 14h-16h, du Lundi au Vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
Achat, vente, négoce, import-export, distribution commerciale, en gros et en détail de boissons de toute nature et plus généralement de tous produits alimentaires
SIEGE DU FONDS Kersablen 56360 Le Palais
Président : DECRE Pascal Emile. Directeur général : BEAULIEU Jean-Michel. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA). Commissaire aux comptes suppléant : DAVY Bertrand.
Président : OUEST BOISSONS DISTRIBUTION (SAS) Directeur général : BEAULIEU Jean-Michel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : DAVY Bertrand
Président : OUEST BOISSONS DISTRIBUTION (SAS) Directeur général : BEAULIEU Jean-Michel Commissaire aux comptes titulaire : ARCOMEX (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Simone, Henriette, Marie, Josèphe Commissaire aux comptes suppléant : DAVY Bertrand, Marie, Victor
Président : GENERALE DES BOISSONS GBF (SAS) Directeur général : BEAULIEU Jean-Michel Commissaire aux comptes titulaire : ARCOMEX (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Simone, Henriette, Marie, Josèphe Commissaire aux comptes suppléant : DAVY Bertrand, Marie, Victor
Président : GENERALE DES BOISSONS GBF (SAS) ; Directeur général : BEAULIEU Jean-Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCOMEX (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Simone, Henriette, Marie, Josèphe ; Commissaire aux comptes suppléant : FORIN-SOULARUE François, Pierre né(e) FORIN
Président : GENERALE DES BOISSONS GBF (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCOMEX (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Simone, Henriette, Marie, Josèphe ; Commissaire aux comptes suppléant : FORIN-SOULARUE François, Pierre né(e) FORIN
Président : OUEST BOISSONS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCOMEX (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Simone, Henriette, Marie, Josèphe ; Commissaire aux comptes suppléant : FORIN-SOULARUE François, Pierre né(e) FORIN
Sté par actions simplifiée SN OUEST BOISSONS devient président. Sté par actions simplifiée OUEST BOISSONS n'est plus président
Société à responsabilité limitée ARCOMEX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LEVEQUE Simone Henriette Marie Josèphe nom d'usage : LEVEQUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. FORIN François Pierre nom d'usage : FORIN-SOULARUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
LEMOINE Maud Lydie Noële nom d\'usage : LEMOINE devient directeur général
Art. L 236-14 du Code de Commerce