MME Florence GHIRON
Président du conseil de surveillance de HELILEO
MME Florence GHIRON a 58 ans ( naissance en 1964), elle est Président du conseil de surveillance de la société HELILEO
MME Florence GHIRON peut être contacté au siège de la société HELILEO par courrier à l'adresse HELILEO 19 RUE MARCEL ISSARTIER 33700 MERIGNAC FRANCE, par téléphone au 05Â 58Â 97Â 67Â 00
La société HELILEO est principalement dirigée par MME Florence GHIRON qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ,achat-vente fond de commerce, achat-vente de brevets, expertise bijoux, expertise antiquités, agences météorologique, prévisions météorologiques, prévisions météo, conseil en agronomie, conseil en sécurité, conseil environnemental, conseil technique,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7490B (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses), les activités sont :
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
- l'intermédiation en fonds de commerce, c'est-à -dire l'organisation de l'achat ou de la vente de petits et moyens fonds de commerce, y compris de cabinets de professions libérales, à l'exclusion toutefois du courtage immobilier
- le courtage de brevets (organisation de l'achat et de la vente de brevets)
- les activités d'expertise autres que celles ayant trait à l'immobilier et à l'assurance (antiquités, bijoux, etc.)
- la vérification de factures et l'information sur les tarifs de transport
- les activités concernant les prévisions météorologiques
- les services de conseil en sécurité
- les services de conseil en agronomie
- les services de conseil en environnement
- les autres services de conseil technique
- les activités des consultants autres que les consultants en architecture, ingénierie et gestion
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles d'occasion par vente aux enchères (cf45.1)
- les activités de vente aux enchères en ligne (commerce de détail) (cf.47.91A et 47.91B)
- les activités de vente aux enchères hors magasin (commerce de détail hors internet) (47.99Z)
- les activités des courtiers en immobilier (cf68.3)
- les activités de tenue de livres (cf69.20Z)
- les activités des consultants en gestion (cf70.22Z)
- les activités des consultants en architecture et ingénierie (cf71.1)
- la conception de machines et le design industriel (cf71.12B, 74.10Z)
- l'analyse et le contrôle vétérinaires en relation avec la production alimentaire (cf71.20B)
- les activités de publicité et de création publicitaire (cf73.11Z)
- la création de stands et d'autres structures et sites d'affichage (cf73.11Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les activités des commissaires-priseurs indépendants (cf82.99Z)
- l'administration des programmes de fidélisation (cf82.99Z)
- le conseil en matière de crédit à la consommation et d'endettement (cf.82.99Z)
La société HELILEO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/05/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50439088100069.
- M Bernard PANEFIEU, Président du directoire (1959) depuis le 17 juin 2008
- M Charles DUSSURGEY, Président du conseil de surveillance (1947) depuis le 29 juillet 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société HELILEO est de 69 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard PANEFIEU, Administrateur (1959) du 19 décembre 2009 au 23 janvier 2010
- M Philippe LOUE, Administrateur (1966) du 17 juin 2008 au 19 décembre 2009
- M Philippe LOUE, Administrateur (1966) du 19 décembre 2009 au 23 janvier 2010
- MME Florence GHIRON, Administrateur (1964) du 17 juin 2008 au 19 décembre 2009
- MME Florence GHIRON, Président du conseil de surveillance (1964) du 19 décembre 2009 au 29 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- ACOM AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HELILEO | |
Entrepreneurs individuels | HELILEO | |
Identifiant de l'entreprise | 504390881 | |
Numéro interne du siège | 00069 | |
Adresse | 14 RUE DES GLYCINES 40100 DAX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 février 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Capital social | 65 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 20 mai 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 194,00 | |
Résultat net | 54,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7490B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Activité principale de l'entreprise | 7490B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Synonyme | achat-vente fond de commerce, achat-vente de brevets, expertise bijoux, expertise antiquités, agences météorologique, prévisions météorologiques, prévisions météo, conseil en agronomie, conseil en sécurité, conseil environnemental, conseil technique, |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 34 |
Immobilisation incorporelle | 10 |
Immobilisation corporelle | 22 |
Immobilisation financière | 2 |
Actif circulant net | 650 |
Stock | 97 |
Avance | 2 |
Créance | 424 |
Placement | 128 |
Total Actif | 684 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 125 |
Autres fonds | 243 |
Provision | 0 |
Dette | 316 |
Total Passif | 684 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 194 |
Produit d'exploitation | 1 261 |
Charge d'exploitation | 1 230 |
Résultat d'exploitation | 30 |
Produit financier net | 2 |
Charge financière | 3 |
Résultat financier | -1 |
Résultat courrant | 29 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 54 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50439088100069 | HELILEO 14 RUE DES GLYCINES 40100 DAX FRANCE |
50439088100044 | HELILEO 19 RUE MARCEL ISSARTIER 33700 MERIGNAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 58 90 06 84 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dax.fr.
Les greffiers sont : TACHOIRES Fabrice
Le greffe est ouvert 09h-12h/14h-17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 02409 Travaux publics cadres
Etude recherche évaluation mise en service de systèmes de navigation et autres moyens connexes y compris activités de formation et toutes prestations de conseils et de services
Etude recherche évaluation mise en service de systèmes de navigation et autres moyens connexes y compris activités de formation et toutes prestations de conseils et de services
Président du Directoire : PANEFIEU Bernard Président du Conseil de Surveillance : GHIRON Florence Catherine Marie né(e) PUEL Vice-Président du Conseil de Surveillance : DUSSURGEY Charles Marie Membre du Conseil de Surveillance : ACE MANAGEMENT (SAD) représenté par CZAJKA Julien Guy Arthur Membre du Conseil de Surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard Jean Membre du Directoire : SAINT-JEAN Guillaume Jean Auguste Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Président du Directoire : PANEFIEU Bernard Président du Conseil de Surveillance : GHIRON Florence, Catherine, Marie né(e) PUEL Vice-Président du Conseil de Surveillance : DUSSURGEY Charles, Marie Membre du Conseil de Surveillance : ACE MANAGEMENT (SAD) représenté par CZAJKA Julien, Guy, Arthur Membre du Conseil de Surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard, Jean Membre du Directoire : SAINT-JEAN Guillaume, Jean, Auguste Membre du Conseil de Surveillance : PONTEINS Gilbert Membre du Conseil de Surveillance : ALDEGUER Jean-Charles Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Président du Directoire : PANEFIEU Bernard Président du Conseil de Surveillance : GHIRON Florence, Catherine, Marie né(e) PUEL Vice-Président du Conseil de Surveillance : DUSSURGEY Charles, Marie Membre du Conseil de Surveillance : ACE MANAGEMENT (SAD) représenté par CZAJKA Julien, Guy, Arthur Membre du Conseil de Surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard, Jean Membre du Conseil de Surveillance : PONTEINS Gilbert Membre du Conseil de Surveillance : ALDEGUER Jean-Charles Membre du Directoire : SOISSONS Valérie né(e) DUMAS Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Président du Directoire : PANEFIEU Bernard Président du Conseil de Surveillance : GHIRON Florence, Catherine, Marie né(e) PUEL Vice-Président du Conseil de Surveillance : DUSSURGEY Charles, Marie Membre du Conseil de Surveillance : ACE MANAGEMENT (SADIR) représenté par PERROT Benoit, Marie, Jean Membre du Conseil de Surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard, Jean Membre du Conseil de Surveillance : PONTEINS Gilbert Membre du Conseil de Surveillance : ALDEGUER Jean-Charles Membre du Directoire : SOISSONS Valérie né(e) DUMAS Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Président du directoire : PANEFIEU Bernard Président du conseil de surveillance : GHIRON Florence, Catherine, Marie né(e) PUEL Vice-président du conseil de surveillance : DUSSURGEY Charles, Marie Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT (SADIR) représenté par PERROT Benoit, Marie, Jean Membre du conseil de surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard, Jean Membre du conseil de surveillance : PONTEINS Gilbert Membre du directoire : SOISSONS Valérie né(e) DUMAS Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Président du directoire : PANEFIEU Bernard Président du conseil de surveillance : GHIRON Florence, Catherine, Marie né(e) PUEL Vice-président du conseil de surveillance : DUSSURGEY Charles, Marie Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT (SADIR) représenté par PERROT Benoit, Marie, Jean Membre du conseil de surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard, Jean Membre du conseil de surveillance : PONTEINS Gilbert Membre du directoire : SOISSONS Valérie né(e) DUMAS Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Président du directoire : PANEFIEU Bernard Président du conseil de surveillance : DUSSURGEY Charles, Marie Vice-président du conseil de surveillance : GHIRON Florence, Catherine, Marie né(e) PUEL Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT (SADIR) représenté par PERROT Benoit, Marie, Jean Membre du conseil de surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard, Jean Membre du conseil de surveillance : PONTEINS Gilbert Membre du directoire : SOISSONS Valérie né(e) DUMAS Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Président du directoire : PANEFIEU Bernard Président du conseil de surveillance : DUSSURGEY Charles, Marie Vice-président du conseil de surveillance : GHIRON Florence, Catherine, Marie né(e) PUEL Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT (SADIR) représenté par PERROT Benoit, Marie, Jean Membre du conseil de surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard, Jean Membre du conseil de surveillance : PONTEINS Gilbert Membre du directoire : SOISSONS Valérie né(e) DUMAS Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Président du directoire : PANEFIEU Bernard Membre du directoire : SOISSONS Valérie né(e) DUMAS Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DUSSURGEY Charles, Marie Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PONTEINS Gilbert Membre du conseil de surveillance : GHIRON Florence, Catherine, Marie né(e) PUEL Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT (SADIR) représenté par PERROT Benoit, Marie, Jean Membre du conseil de surveillance : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (SAS) représenté par ESTIENNE Bernard, Jean Commissaire aux comptes titulaire : ACOM AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : TONON Jean-Marc
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 20 Septembre 2016, désignant liquidateur SELARL FRANCOIS LEGRAND représentée par Maître François LEGRAND 3, place Albert 1er - 64000 Pau . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.