MME Francoise JACZYNSKI
Gérant de SCEA E.C.P.
MME Francoise JACZYNSKI a 64 ans ( naissance en 1960), elle est Gérant de la société SCEA E.C.P.
MME Francoise JACZYNSKI peut être contacté au siège de la société SCEA E.C.P. par courrier à l'adresse SCEA E C P MERVILLE 27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT FRANCE
La société SCEA E.C.P. est principalement dirigée par MME Francoise JACZYNSKI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de fruits à pépins et à noyau ,agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, producteur de fruits
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0124Z (Culture de fruits à pépins et à noyau), les activités sont :
- Culture de fruits à pépins et à noyau
- la culture de fruits à pépins et à noyau :
- pommes
- abricots
- cerises et griottes
- pêches et nectarines
- poires et coings
- prunes et prunelles
- autres fruits à pépins et à noyau
La société SCEA E.C.P. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/05/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50440238900010.
- M Bruno CAILLE, Gérant (1966) depuis le 08 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Michel PIOCHE, Gérant (1961) du 01 juillet 2008 au 08 mars 2017
- MME Francoise JACZYNSKI, Gérant (1960) du 01 juillet 2008 au 30 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA E.C.P. | |
Entrepreneurs individuels | SCEA E.C.P. | |
Identifiant de l'entreprise | 504402389 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 07 mai 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Capital social | 90 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 07 mai 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0124Z : Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Activité principale de l'entreprise | 0124Z : Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, producteur de fruits | |
Principal | cultivateur de fruits à pépins et à noyaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50440238900010 | SCEA E C P MERVILLE 27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 32 22 37 20 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evreux.fr.
Les greffiers sont : BOURCIER Sybille , De JUNNEMANN Françoise
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h30
exercice de toutes activités agricoles en particulier la culture d'arbres fruitiers notamment de pommiers et l'élevage d'animaux
Gérant : PIOCHE Michel modification le 31 Mai 2013 ; Associé indéfiniment responsable : BOURELY Philippe modification le 31 Mai 2013 ; Associé indéfiniment responsable : BOURELY Pierre Etienne modification le 31 Mai 2013
Associé indéfiniment responsable : BOURELY Philippe modification le 31 Mai 2013 ; Associé indéfiniment responsable : BOURELY Pierre Etienne modification le 31 Mai 2013 ; Gérant : CAILLE Bruno en fonction le 06 Mars 2017
Liquidateur : CAILLE Bruno