M Samuel JACOP
Gérant de CABINET JACOP
M Samuel JACOP a 53 ans ( naissance en 1969), est Gérant de la société CABINET JACOP
M Samuel JACOP peut être contacté au siège de la société CABINET JACOP par courrier à l'adresse CABINET JACOP 71 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE FRANCE, par téléphone au 02Â 35Â 24Â 25Â 80 ou par fax au 02Â 35Â 25Â 17Â 65
La société CABINET JACOP est principalement dirigée par M Samuel JACOP qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société CABINET JACOP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/06/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50446280500046.
- M Alexis TEILLANT, Gérant (1986) depuis le 02 août 2017
- M Samuel JACOP, Gérant (1969) depuis le 06 août 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CABINET JACOP est de 45 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Samuel JACOP, Associé-gérant (1979) du 08 juillet 2008 au 06 août 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET JACOP | |
Entrepreneurs individuels | CABINET JACOP | |
Identifiant de l'entreprise | 504462805 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 71 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 509 186,00 | |
Résultat net | 36 684,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 359 978 |
Immobilisation incorporelle | 353 500 |
Immobilisation corporelle | 1 478 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 524 053 |
Stock | 0 |
Avance | 6 767 |
Créance | 185 214 |
Placement | 332 072 |
Total Actif | 884 033 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 540 830 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 72 000 |
Dette | 271 200 |
Total Passif | 884 030 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 509 186 |
Produit d'exploitation | 511 448 |
Charge d'exploitation | 454 352 |
Résultat d'exploitation | 57 096 |
Produit financier net | 7 105 |
Charge financière | 1 420 |
Résultat financier | 5 685 |
Résultat courrant | 62 781 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 20 246 |
Résultat exceptionnel | -20 246 |
Résultat net | 36 684 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50446280500046 | CABINET JACOP 71 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE FRANCE |
50446280500046 | CABINET JACOP 71 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE |
50446280500046 | CABINET JACOP 71 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Gérant : JACOP Samuel, Yves, Bernard ; Gérant : TEILLANT Alexis