M Romain JOYE
Gérant de RELAIS DE L'AGE
M Romain JOYE a 34 ans ( naissance en 1988), est Gérant de la société RELAIS DE L'AGE
M Romain JOYE peut être contacté au siège de la société RELAIS DE L'AGE par courrier à l'adresse RELAIS DE L AGE LE RELAIS DE L AGE CHEMIN DE L AGE 87110 LE VIGEN FRANCE, par téléphone au 05Â 55Â 31Â 14Â 18 ou par fax au 05Â 55Â 31Â 02Â 30
La société RELAIS DE L'AGE est principalement dirigée par M Romain JOYE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société RELAIS DE L'AGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/06/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50449118400017.
- MME Sylvie MARZA, Gérant (1962) depuis le 25 septembre 2013
Anciens dirigeants :
- M Romain JOYE, Gérant (1988) du 25 septembre 2013 au 22 juillet 2016
- MME Sylvie MARZA, Gérant (1962) du 26 août 2008 au 25 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RELAIS DE L'AGE | |
Entrepreneurs individuels | RELAIS DE L'AGE | |
Identifiant de l'entreprise | 504491184 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | L AGE 87110 LE VIGEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 octobre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 octobre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 112 748,00 | |
Résultat net | -8 387,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 110 784 |
Immobilisation incorporelle | 105 990 |
Immobilisation corporelle | 3 262 |
Immobilisation financière | 1 532 |
Actif circulant net | 17 638 |
Stock | 2 692 |
Avance | 0 |
Créance | 4 746 |
Placement | 10 200 |
Total Actif | 128 422 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 64 847 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 63 576 |
Total Passif | 128 423 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 112 748 |
Produit d'exploitation | 119 925 |
Charge d'exploitation | 125 978 |
Résultat d'exploitation | -6 053 |
Produit financier net | 11 |
Charge financière | 2 209 |
Résultat financier | -2 198 |
Résultat courrant | -8 251 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 136 |
Résultat exceptionnel | -136 |
Résultat net | -8 387 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50449118400017 | RELAIS DE L AGE LE RELAIS DE L AGE CHEMIN DE L AGE 87110 LE VIGEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Gérant : MARZA Sylvie, Henriette, Josette né(e) CHAVANETTES Gérant : JOYE Romain
Gérant : MARZA Sylvie, Henriette, Josette né(e) CHAVANETTES
modification du Gérant Associé indéfiniment responsable Chavanettes, nom d'usage : Marza, Sylvie, Henriette, Josette