M Valery MARCHE
Gérant de FAUCONNERIE MARCHE
M Valery MARCHE a 54 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société FAUCONNERIE MARCHE
M Valery MARCHE peut être contacté au siège de la société FAUCONNERIE MARCHE par courrier à l'adresse FAUCONNERIE MARCHE LIEUDIT BIDOS 65700 ST LANNE FRANCE
La société FAUCONNERIE MARCHE est principalement dirigée par M Valery MARCHE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres services personnels n.c.a. ,astrologue, astrologie, agence matrimoniale, agence de rencontres, toilettage pour animaux, hébergement pour animaux, dressage pour animaux, psychologue, recherche généalogique, tatouage, piercing, cireur, porteur, exploitant de photomaton, exploitan
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9609Z (Autres services personnels n.c.a.), les activités sont :
- Autres services personnels n.c.a.
- les activités des astrologues et des spirites
- les activités liées à la vie sociale, par exemple les activités des hôtesses, des agences de rencontres et des agences matrimoniales
- les activités des psychologues auprès des particuliers, hors conseil à vocation thérapeutique
- les services pour animaux de compagnie : hébergement, soins et dressage
- les services de recherche généalogique
- les activités des studios de tatouage et de perçage corporel
- les services des cireurs, des porteurs, des préposés au parcage des véhicules, etc.
- l'exploitation de machines de services personnels fonctionnant avec des pièces de monnaie (photomatons, pèse-personne, appareils de mesure de la tension artérielle, consignes à pièces, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- les activités vétérinaires (cf75.00Z)
- les activités des psychologues à vocation thérapeutique (cf86.90F)
- les machines à laver fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (cf96.01B)
- les machines à sous automatiques (cf92.00Z)
- les jeux fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (cf93.29Z)
La société FAUCONNERIE MARCHE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/06/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50457287600028.
- M Valery MARCHE, Gérant (1970) depuis le 25 septembre 2010
Anciens dirigeants :
- MME Valery MARCHE, Associé-gérant (1970) du 05 août 2008 au 25 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FAUCONNERIE MARCHE | |
Entrepreneurs individuels | FAUCONNERIE MARCHE | |
Identifiant de l'entreprise | 504572876 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | LIEUDIT BIDOS 65700 SAINT LANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 02 mai 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 83 789,00 | |
Résultat net | -10 333,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9609Z : Autres services personnels n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 9609Z : Autres services personnels n.c.a. | |
Activité principale au registre des métiers | 1419ZF | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres services personnels n.c.a. | |
Synonyme | astrologue, astrologie, agence matrimoniale, agence de rencontres, toilettage pour animaux, hébergement pour animaux, dressage pour animaux, psychologue, recherche généalogique, tatouage, piercing, cireur, porteur, exploitant de photomaton, exploitan |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 72 499 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 72 499 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 42 378 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 27 553 |
Placement | 14 825 |
Total Actif | 114 877 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 54 588 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 60 288 |
Total Passif | 114 877 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 83 789 |
Produit d'exploitation | 83 789 |
Charge d'exploitation | 93 066 |
Résultat d'exploitation | -9 277 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 971 |
Résultat financier | -971 |
Résultat courrant | -10 248 |
Produit exceptionnel | 4 431 |
Charges exceptionnelles | 4 518 |
Résultat exceptionnel | -87 |
Résultat net | -10 333 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50457287600028 | FAUCONNERIE MARCHE LIEUDIT BIDOS 65700 ST LANNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30
Démonstration animalière pédagogique et d'éducation, pédagogie en école sur les animaux sauvages et sur la défense et protection des espèces, présentation pour municipalités, dressage formation fabrication d'accessoires de fauconnerie.
Démonstration animalière pédagogique et d'éducation, pédagogie en école sur les animaux sauvages et sur la défense et protection des espèces, présentation pour municipalités, dressage formation fabrication d'accessoires de fauconnerie.