M Philippe CASAGRANDE
Associé-gérant de ENERGIES PYRENEENNES
M Philippe CASAGRANDE a 54 ans ( naissance en 1968), est Associé-gérant de la société ENERGIES PYRENEENNES
M Philippe CASAGRANDE peut être contacté au siège de la société ENERGIES PYRENEENNES par courrier à l'adresse ENERGIES PYRENEENNES VILLAGE 65220 SERE RUSTAING FRANCE
La société ENERGIES PYRENEENNES est principalement dirigée par M Philippe CASAGRANDE qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société ENERGIES PYRENEENNES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/06/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50465513500011.
- M Henri DALEAS, Co-gérant (1967) depuis le 10 octobre 2009
- M Philippe CASAGRANDE, Co-gérant (1968) depuis le 10 octobre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ENERGIES PYRENEENNES est de 55 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Henri DALEAS, Associé-gérant (1967) du 05 août 2008 au 10 octobre 2009
- M Philippe CASAGRANDE, Associé-gérant (1968) du 05 août 2008 au 10 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
65220 SERE RUSTAING
Téléphone : Société
ENERGIES PYRENEENNES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENERGIES PYRENEENNES | |
Entrepreneurs individuels | ENERGIES PYRENEENNES | |
Identifiant de l'entreprise | 504655135 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 65220 SERE RUSTAING | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 3 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juin 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 231 329,00 | |
Résultat net | 11 703,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4322BB | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 228 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 428 |
Immobilisation financière | 1 800 |
Actif circulant net | 68 597 |
Stock | 3 073 |
Avance | 0 |
Créance | 12 190 |
Placement | 53 334 |
Total Actif | 71 825 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 30 796 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 41 029 |
Total Passif | 71 825 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 231 329 |
Produit d'exploitation | 231 378 |
Charge d'exploitation | 218 315 |
Résultat d'exploitation | 13 063 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 13 063 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 11 703 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50465513500011 | ENERGIES PYRENEENNES VILLAGE 65220 SERE RUSTAING FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Installation en énergies renouvelables chauffage biomasse, tous systèmes solaires. Ãtudes ventes et réalisation de projets dans ces domaines.
Installation en énergies renouvelables chauffage biomasse, tous systèmes solaires. Ãtudes ventes et réalisation de projets dans ces domaines.