M Jean-Pierre NASTAT
Gérant de HOME'S
M Jean-Pierre NASTAT a 63 ans ( naissance en 1961), est Gérant de la société HOME'S
M Jean-Pierre NASTAT peut être contacté au siège de la société HOME'S par courrier à l'adresse HOME S 61 RUE LAURISTON 75116 PARIS FRANCE
La société HOME'S est principalement dirigée par M Jean-Pierre NASTAT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société HOME'S est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/12/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50502785400023.
- M Jean-Pierre NASTAT, Gérant (1961) depuis le 05 août 2008
Anciens dirigeants :
- M Philippe JAGER, Associé-gérant (1962) du 05 août 2008 au 18 novembre 2008
- M Philippe OPLATKA, Gérant (1964) du 05 août 2008 au 13 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOME'S | |
Entrepreneurs individuels | HOME'S | |
Identifiant de l'entreprise | 505027854 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 61 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 19 novembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 30 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 12 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 5 000,00 | |
Résultat net | -9 106,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 925 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 925 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 30 688 |
Stock | 0 |
Avance | 621 |
Créance | 8 295 |
Placement | 21 772 |
Total Actif | 31 614 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 22 348 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 9 267 |
Total Passif | 31 614 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 000 |
Produit d'exploitation | 5 000 |
Charge d'exploitation | 14 106 |
Résultat d'exploitation | -9 106 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -9 106 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -9 106 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50502785400023 | HOME S 61 RUE LAURISTON 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Gérant : OPLATKA Philippe en fonction le 11 Juillet 2008. Gérant : NASTAT Jean-Pierre Alexandre modification le 11 Juillet 2008.
Gérant : NASTAT Jean-Pierre Alexandre modification le 11 Juillet 2008
Toutes opérations de marchand de biens, promoteur, rénovateur, lotisseur, aménageur, conseil en opérations immobilières de toutes matières. Toute activité d'intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers, toutes activités d'estimation et d'évaluation de biens immobiliers, et plus généralement, tous conseils et études en ingénierie immobilière et Défiscalisation.