M Fabrizio ROMANO
Directeur général de EYE TECH CARE
M Fabrizio ROMANO a 62 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société EYE TECH CARE
M Fabrizio ROMANO peut être contacté au siège de la société EYE TECH CARE par courrier à l'adresse EYE TECH CARE 2871 AVENUE DE L EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE FRANCE, par téléphone au 04Â 78Â 97Â 45Â 11
La société EYE TECH CARE est principalement dirigée par M Fabrizio ROMANO qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles ,chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
La société EYE TECH CARE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/07/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50518752600015.
- M Bernard CHAUVIN, Administrateur (1953) depuis le 03 avril 2013
- M Bernard GILLY, Administrateur (1957) depuis le 22 mars 2012
- M Bernard GILLY, Président du conseil d`administration (1957) depuis le 20 mars 2014
- M Dietrich WOLF, Directeur général (1968) depuis le 31 juillet 2014
- M Tao WU, Administrateur (1968) depuis le 13 janvier 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société EYE TECH CARE est de 63 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude COHEN BACRIE, Administrateur (1969) du 18 août 2009 au 25 juillet 2010
- M Claude COHEN-BACRIE, Administrateur (1969) du 25 juillet 2010 au 13 janvier 2016
- M Fabrizio ROMANO, Président du conseil d`administration (1962) du 26 août 2008 au 22 mars 2012
- M Laurent FARCY, Directeur général délégué (1973) du 26 août 2008 au 25 juillet 2010
- M Philippe CHAPUIS, Directeur général délégué (1968) du 20 mars 2014 au 29 octobre 2016
- M Phillipe CHAPUIS, Directeur général délégué (1968) du 26 août 2008 au 25 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 janvier 2016
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 janvier 2016
- MAZARS SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 juillet 2015
- OMNES CAPITAL, Administrateur depuis le 13 janvier 2016
- TURENNE CAPITAL PARTENAIRES, Administrateur depuis le 31 juillet 2014
- CEA INVESTISSEMENT, Administrateur du 18 août 2009 au 25 juillet 2010
- CEA VALORISATION, Administrateur du 02 décembre 2008 au 03 avril 2013
- CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY, Administrateur du 17 mars 2009 au 25 juillet 2010
- CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY, Administrateur du 25 juillet 2010 au 03 avril 2013
- OMNES CAPITAL, Administrateur du 03 avril 2013 au 13 janvier 2016
- SA CEA VALORISATION, Administrateur du 25 novembre 2008 au 02 décembre 2008
- SA CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY, Administrateur du 03 mars 2009 au 17 mars 2009
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 novembre 2008 : SA à conseil d'administration CEA VALORISATION devient administrateur représenté(e) par BRENIAUX François nom d'usage : BRENIAUX..)
- 28 février 2009 : SA à directoire et à conseil de s CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY devient administrateur représenté(e) par GUIBERT Alexia nom d'usage : PEROUSE..)
- 12 août 2009 : COHEN-BACRIE Claude Robin nom d'usage : COHEN-BACRIE Claude devient administrateur.)
- 12 août 2010 : CHAPUIS Philippe nom d'usage : CHAPUIS Philippe n'est plus directeur général délégué. FARCY Laurent nom d'usage : FARCY Laurent n'est plus directeur général délégué. CHAPUIS Philippe nom d'usage : CHAPUIS Philippe n'est plus administrateur. FARCY Laurent nom d'usage : FARCY Laurent n'est plus administrateur.)
- 27 juillet 2011 : MAZARS SA devient commissaire aux comptes titulaire. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 12 avril 2012 : ROMANO Fabrizio nom d'usage : ROMANO n'est plus président du conseil d'administration. GILLY Bernard Jacques Alexandre nom d'usage : GILLY devient président du conseil d'administration. GILLY Bernard Jacques Alexandre nom d'usage : GILLY devient administrateur.)
- 24 avril 2013 : Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur CEA INVESTISSEMENT SA à conseil d'administration.)
- 24 avril 2013 : SA à conseil d'administration CEA INVESTISSEMENT n'est plus administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée. CHAUVIN Bernard nom d'usage : CHAUVIN devient administrateur.)
- 09 avril 2014 : GILLY Bernard Jacques Alexandre nom d'usage : GILLY devient directeur général. ROMANO Fabrizio nom d'usage : ROMANO n'est plus directeur général. CHAPUIS Philippe Raymond Roger nom d'usage : CHAPUIS devient directeur général délégué.)
- 24 août 2014 : WOLF Dietrich Bernhard Joseph Johannes nom d'usage : WOLF devient directeur général. WOLF Dietrich Bernhard Joseph Johannes nom d'usage : WOLF devient administrateur. GILLY Bernard Jacques Alexandre nom d'usage : GILLY n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée TURENNE CAPITAL PARTENAIRES devient administrateur représenté(e) par CHAOUI Mounia nom d'usage : CHAOUI. MANCUSO Joël nom d'usage : MANCUSO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MANCUSO Thierry nom d'usage : MANCUSO n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 24 novembre 2015 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : GUIBERT Alexia nom d'usage : PEROUSE n'est plus représentant permanent; MONTANARI Bruno Xavier Réginald Charles Roger nom d'usage : MONTANARI devient représentant permanent.)
- 28 janvier 2016 : ROMANO Fabrizio nom d'usage : ROMANO n'est plus administrateur. COHEN-BACRIE Claude Robin nom d'usage : COHEN-BACRIE n'est plus administrateur.)
- 28 janvier 2016 : WU Tao nom d'usage : WU devient administrateur. SA DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BEAS devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 29 novembre 2016 : CHAPUIS Philippe Raymond Roger nom d'usage CHAPUI n'est plus directeur général délégué)
- 23 janvier 2018 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : MONTANARI Bruno Xavier Réginald Charles Roger nom d'usage : MONTANARI n'est plus représentant permanent; FOURNIER Maximilien Joseph Constant Isabeau nom d'usage : FOURNIER devient représentant permanent)
- 22 mars 2018 : MAZARS SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 30 août 2020 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : FOURNIER Maximilien Joseph Constant Isabeau nom d'usage : FOURNIER n'est plus représentant permanent; POULARD Renaud François Ferdinand nom d'usage : POULARD devient représentant permanent)
- 03 juin 2021 : SA DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
2871 AV DE L EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
Téléphone : 04Â 78Â 97Â 45Â 11 Société
EYE TECH CARE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EYE TECH CARE | |
Entrepreneurs individuels | EYE TECH CARE | |
Identifiant de l'entreprise | 505187526 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 2871 AV DE L EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 08 juillet 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 08 juillet 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 27 200,00 | |
Résultat net | -2 834 500,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri | |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 985 700 |
Immobilisation incorporelle | 476 400 |
Immobilisation corporelle | 494 700 |
Immobilisation financière | 14 600 |
Actif circulant net | 1 781 300 |
Stock | 311 300 |
Avance | 0 |
Créance | 844 500 |
Placement | 625 500 |
Total Actif | 2 767 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 205 300 |
Autres fonds | 450 000 |
Provision | 0 |
Dette | 1 111 700 |
Total Passif | 2 767 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 27 200 |
Produit d'exploitation | 546 800 |
Charge d'exploitation | 3 787 800 |
Résultat d'exploitation | -3 241 000 |
Produit financier net | 113 900 |
Charge financière | 47 600 |
Résultat financier | 66 300 |
Résultat courrant | -3 174 700 |
Produit exceptionnel | 24 800 |
Charges exceptionnelles | 162 500 |
Résultat exceptionnel | -137 800 |
Résultat net | -2 834 500 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50518752600015 | EYE TECH CARE 2871 AVENUE DE L EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE FRANCE |
50518752600015 | EYE TECH CARE 2871 AVENUE DE L EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
Recherche et développement, conception et commercialisation de dispositifs médicaux et de matériel médico-chirurgical à destination des professionnels de santé
SA à conseil d'administration CEA VALORISATION devient administrateur représenté(e) par BRENIAUX François nom d'usage : BRENIAUX..
SA à directoire et à conseil de s CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY devient administrateur représenté(e) par GUIBERT Alexia nom d'usage : PEROUSE..
COHEN-BACRIE Claude Robin nom d'usage : COHEN-BACRIE Claude devient administrateur.
CHAPUIS Philippe nom d'usage : CHAPUIS Philippe n'est plus directeur général délégué. FARCY Laurent nom d'usage : FARCY Laurent n'est plus directeur général délégué. CHAPUIS Philippe nom d'usage : CHAPUIS Philippe n'est plus administrateur. FARCY Laurent nom d'usage : FARCY Laurent n'est plus administrateur.
MAZARS SA devient commissaire aux comptes titulaire. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL devient commissaire aux comptes suppléant.
ROMANO Fabrizio nom d'usage : ROMANO n'est plus président du conseil d'administration. GILLY Bernard Jacques Alexandre nom d'usage : GILLY devient président du conseil d'administration. GILLY Bernard Jacques Alexandre nom d'usage : GILLY devient administrateur.
Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur CEA INVESTISSEMENT SA à conseil d'administration.
SA à conseil d'administration CEA INVESTISSEMENT n'est plus administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée. CHAUVIN Bernard nom d'usage : CHAUVIN devient administrateur.
GILLY Bernard Jacques Alexandre nom d'usage : GILLY devient directeur général. ROMANO Fabrizio nom d'usage : ROMANO n'est plus directeur général. CHAPUIS Philippe Raymond Roger nom d'usage : CHAPUIS devient directeur général délégué.
WOLF Dietrich Bernhard Joseph Johannes nom d'usage : WOLF devient directeur général. WOLF Dietrich Bernhard Joseph Johannes nom d'usage : WOLF devient administrateur. GILLY Bernard Jacques Alexandre nom d'usage : GILLY n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée TURENNE CAPITAL PARTENAIRES devient administrateur représenté(e) par CHAOUI Mounia nom d'usage : CHAOUI. MANCUSO Joël nom d'usage : MANCUSO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MANCUSO Thierry nom d'usage : MANCUSO n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : GUIBERT Alexia nom d'usage : PEROUSE n'est plus représentant permanent; MONTANARI Bruno Xavier Réginald Charles Roger nom d'usage : MONTANARI devient représentant permanent.
ROMANO Fabrizio nom d'usage : ROMANO n'est plus administrateur. COHEN-BACRIE Claude Robin nom d'usage : COHEN-BACRIE n'est plus administrateur.
WU Tao nom d'usage : WU devient administrateur. SA DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BEAS devient commissaire aux comptes suppléant.
CHAPUIS Philippe Raymond Roger nom d'usage CHAPUI n'est plus directeur général délégué
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : MONTANARI Bruno Xavier Réginald Charles Roger nom d'usage : MONTANARI n'est plus représentant permanent; FOURNIER Maximilien Joseph Constant Isabeau nom d'usage : FOURNIER devient représentant permanent
MAZARS SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : FOURNIER Maximilien Joseph Constant Isabeau nom d'usage : FOURNIER n'est plus représentant permanent; POULARD Renaud François Ferdinand nom d'usage : POULARD devient représentant permanent
SA DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
CHAUVIN Bernard nom d\'usage : CHAUVIN n\'est plus administrateur. JIANG Fei nom d\'usage : JIANG devient administrateur. WANG Linlang nom d\'usage : WANG devient administrateur. STEARNS James Patrick nom d\'usage : STEARNS devient administrateur
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur TURENNE CAPITAL PARTENAIRES Sté par actions simplifiée : CHAOUI Mounia nom d\'usage : CHAOUI n\'est plus représentant permanent; POULARD Claire Amélie Anne nom d\'usage : POULARD devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : POULARD Renaud François Ferdinand nom d\'usage : POULARD n\'est plus représentant permanent; KORRADI Maia François Ferdinand nom d\'usage : KORRADI devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : POULARD Renaud François Ferdinand nom d\'usage : POULARD n\'est plus représentant permanent; KORRADI Maia nom d\'usage : KORRADI devient représentant permanent
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur OMNES CAPITAL Sté par actions simplifiée : KORRADI Maia nom d\'usage : KORRADI n\'est plus représentant permanent; POULARD Renaud François Ferdinand nom d\'usage : POULARD devient représentant permanent