MME Christine KUJAWSKI
Gérant de AQUALISS
MME Christine KUJAWSKI a 63 ans ( naissance en 1961), elle est Gérant de la société AQUALISS
MME Christine KUJAWSKI peut être contacté au siège de la société AQUALISS par courrier à l'adresse AQUALISS KOVERPRO PONT DE SOULIER RTE DES SAINTES MARIES DE LA MER 30220 AIGUES MORTES FRANCE, par téléphone au 0434327004
La société AQUALISS est principalement dirigée par MME Christine KUJAWSKI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) ,quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4752B (Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)), les activités sont :
- Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
- le commerce de détail d'articles de quincaillerie
- le commerce de détail de peintures, de vernis et d'émaux
- le commerce de détail de verre plat
- le commerce de détail d'autres matériaux de construction tels que briques, bois, appareils sanitaires
- le commerce de détail de matériaux et de matériels de bricolage
- le commerce de détail de saunas
- le commerce de détail de carreaux de sol en liège
- le commerce de détail de piscines en kit
La société AQUALISS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/07/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50525974700028.
- M Jean-Claude KUJAWSKI, Gérant (1948) depuis le 12 août 2008
- MME Christine KUJAWSKI, Gérant (1961) depuis le 03 avril 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AQUALISS est de 70 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Christine KUJAWSKI, Gérant (1961) du 12 août 2008 au 03 avril 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 avril 2020 : LEMASSON Christine Raymonde Michelle nom d'usage : KUJAWSKI n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AQUALISS | |
Entrepreneurs individuels | AQUALISS | |
Identifiant de l'entreprise | 505259747 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | RTE DES SAINTES MARIES DE LA MER 30220 AIGUES MORTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 29 novembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 700,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 736 000,00 | |
Résultat net | -294 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4752B : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) | |
Activité principale de l'entreprise | 4752B : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) | |
Activité principale au registre des métiers | 4399DA | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | |
Synonyme | quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration | |
Principal | quincaillerie en grande surface |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 101 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 100 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 598 000 |
Stock | 323 000 |
Avance | 0 |
Créance | 268 000 |
Placement | 7 000 |
Total Actif | 699 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -203 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 902 000 |
Total Passif | 699 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 736 000 |
Produit d'exploitation | 1 736 000 |
Charge d'exploitation | 2 012 000 |
Résultat d'exploitation | -275 000 |
Produit financier net | 20 |
Charge financière | 17 000 |
Résultat financier | -17 000 |
Résultat courrant | -292 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | -294 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50525974700028 | AQUALISS KOVERPRO PONT DE SOULIER RTE DES SAINTES MARIES DE LA MER 30220 AIGUES MORTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
Vente de volants roulants pour les piscines.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 août 2014, désignant administrateur Selarl de Saint Rapt & Bertholet, Représentée par Bruno Bertholet les portes du forum 11 125 rue de l'Hostellerie 30900 Nîmes, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Me Julien Pierre 3 boulevard Amiral Courbet BP 10001 30006 Nîmes cedex 4. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, pour 9 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Julien Pierre 3 boulevard Amiral Courbet BP 10001 30006 Nîmes cedex 4
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 01/10/2019 modifiant le plan de continuation.
LEMASSON Christine Raymonde Michelle nom d'usage : KUJAWSKI n'est plus gérant