MME Ginette GAUTHIER
Administrateur de SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE
MME Ginette GAUTHIER a 76 ans ( naissance en 1946), elle est Administrateur de la société SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE
MME Ginette GAUTHIER peut être contacté au siège de la société SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE par courrier à l'adresse SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE MAIRIE DE JOIGNY 2 AVENUE DE MAYEN 89300 JOIGNY FRANCE, par téléphone au 0386621559 ou par fax au 03 86 62 17 69
La société SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE est principalement dirigée par MME Ginette GAUTHIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/04/1963 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50635005700028.
- M Bernard MORAINE, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 20 mars 2010
- M Christophe BAUSSERON, Directeur général (1973) depuis le 02 février 2013
- M Michel FAILLAT, Administrateur (1958) depuis le 20 mars 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE est de 60 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard MORAINE, Président du conseil d`administration (1954) du 31 mars 2009 au 20 mars 2010
- M Christophe CAEN, Administrateur (1960) du 27 janvier 2004 au 21 février 2006
- M Claude GARNIER, Administrateur (1930) du 27 janvier 2004 au 31 mars 2009
- M Jean-Charles CADART, Administrateur (1934) du 27 janvier 2004 au 21 février 2006
- M Michel RENAUD, Directeur général non administrateur (1961) du 09 juin 2012 au 02 février 2013
- M Philippe AUBERGER, Président du conseil d`administration (1941) du 27 janvier 2004 au 11 septembre 2007
- M Philippe AUBERGER, Président du conseil d`administration (1941) du 11 septembre 2007 au 31 mars 2009
- MME Ginette GAUTHIER, Administrateur (1946) du 27 janvier 2004 au 31 juillet 2007
- MME Marie-Claude BOIZOT, Administrateur (1947) du 27 janvier 2004 au 21 février 2006
- MME Simone BONTEMPS, Administrateur (1945) du 31 juillet 2007 au 14 avril 2009
Dirigeants personne morale:
- CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES DE L`YONNE, Administrateur depuis le 20 mars 2010
- CAISSE D`EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Administrateur depuis le 02 février 2013
- LOGEHAB, Administrateur depuis le 02 février 2013
- VILLE DE JOIGNY, Administrateur depuis le 31 juillet 2010
- YONNE HABITATION, Administrateur depuis le 20 mars 2010
- CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES DE L`YON, Administrateur du 07 octobre 2008 au 31 mars 2009
- CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES DE L`YON, Administrateur du 31 mars 2009 au 14 avril 2009
- CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES DE L`YONNE, Administrateur du 27 janvier 2004 au 20 mars 2010
- CAISSE D`EPARGNE DE BOURGOGNE, Administrateur du 27 janvier 2004 au 14 avril 2009
- CAISSE D`EPARGNE DE BOURGOGNE, Administrateur du 20 mars 2010 au 31 juillet 2010
- CAISSE D`EPARGNE DE BOURGOGNE, Administrateur du 31 juillet 2010 au 02 février 2013
- COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE L`YONNE, Administrateur du 27 janvier 2004 au 07 octobre 2008
- LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, Administrateur du 07 octobre 2008 au 14 avril 2009
- LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE L`YONNE, Administrateur du 20 mars 2010 au 02 février 2013
- VILLE DE JOIGNY, Administrateur du 31 mars 2009 au 14 avril 2009
- VILLE DE JOIGNY, Administrateur du 14 avril 2009 au 20 mars 2010
- VILLE DE JOIGNY, Administrateur du 20 mars 2010 au 31 juillet 2010
- YONNE HABITATION, Administrateur du 31 mars 2009 au 14 avril 2009
- YONNE HABITATION SOCIETE ANONYME D`HABITATIONS A LOYER MODER, Administrateur du 14 avril 2009 au 20 mars 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE | |
Sigle de l'entreprise | SIMAD | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE | |
Identifiant de l'entreprise | 506350057 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 2 AV DE MAYEN 89300 JOIGNY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 120 000,00 | |
Résultat net | 653 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité principale | 6820A | |
Première activité | 6820A | |
Deuxième activité | 6820B | |
Troisième activité | 6832A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 16 073 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 16 061 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 4 902 000 |
Stock | 9 000 |
Avance | 74 000 |
Créance | 809 000 |
Placement | 4 011 000 |
Total Actif | 20 975 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 900 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 350 000 |
Dette | 12 726 000 |
Total Passif | 20 975 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 120 000 |
Produit d'exploitation | 4 773 000 |
Charge d'exploitation | 4 005 000 |
Résultat d'exploitation | 768 000 |
Produit financier net | 44 000 |
Charge financière | 173 000 |
Résultat financier | -130 000 |
Résultat courrant | 639 000 |
Produit exceptionnel | 123 000 |
Charges exceptionnelles | 83 000 |
Résultat exceptionnel | 40 000 |
Résultat net | 653 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50635005700028 | SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE MAIRIE DE JOIGNY 2 AVENUE DE MAYEN 89300 JOIGNY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat