M Yann CAPPAY
Gérant de YAVA
M Yann CAPPAY a 45 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société YAVA
M Yann CAPPAY peut être contacté au siège de la société YAVA par courrier à l'adresse YAVA BRASSERIE LA FONTAINE QUARTIER CASABIANCA 20190 SANTA MARIA SICHE FRANCE, par téléphone au 0620863426
La société YAVA est principalement dirigée par M Yann CAPPAY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société YAVA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/08/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50779547400034.
- MME Vanessa CAPPAI, Gérant (1989) depuis le 18 octobre 2016
Anciens dirigeants :
- M Yann CAPPAI, Gérant (1977) du 05 novembre 2013 au 18 octobre 2016
- M Yann CAPPAY, Gérant (1977) du 16 septembre 2008 au 05 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | YAVA | |
Entrepreneurs individuels | YAVA | |
Identifiant de l'entreprise | 507795474 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | QUARTIER CASABIANCA 20190 SANTA MARIA SICHE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 juin 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 26 août 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 363 020,00 | |
Résultat net | 43 662,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 312 694 |
Immobilisation incorporelle | 308 993 |
Immobilisation corporelle | 3 626 |
Immobilisation financière | 75 |
Actif circulant net | 11 169 |
Stock | 3 940 |
Avance | 0 |
Créance | 3 708 |
Placement | 3 521 |
Total Actif | 323 863 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 214 317 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 109 546 |
Total Passif | 323 863 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 363 020 |
Produit d'exploitation | 374 428 |
Charge d'exploitation | 318 659 |
Résultat d'exploitation | 55 769 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 292 |
Résultat financier | -2 292 |
Résultat courrant | 53 477 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 655 |
Résultat exceptionnel | -655 |
Résultat net | 43 662 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50779547400034 | YAVA BRASSERIE LA FONTAINE QUARTIER CASABIANCA 20190 SANTA MARIA SICHE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Etude de Me Jean ARNOUX Notaire 4 place Barthélémy Niollon 13100 AIX EN PROVENCE
chez le séquestre Me Nicolas MILANINI, avocat, 10 rue Laurent Fauchier 13100 Aix-en-Provence
Liquidateur : CAPPAI Raphael