MME Francoise HERMELIN
Gérant de BIOFLANDRES
MME Francoise HERMELIN a 75 ans ( naissance en 1949), elle est Gérant de la société BIOFLANDRES
MME Francoise HERMELIN peut être contacté au siège de la société BIOFLANDRES par courrier à l'adresse BIOFLANDRES 22 RUE PIERRE OGEE 59112 ANNOEULLIN FRANCE
La société BIOFLANDRES est principalement dirigée par MME Francoise HERMELIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Laboratoires d'analyses médicales ,laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- Laboratoires d'analyses médicales
- les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
- les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
La société BIOFLANDRES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/08/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50781594200077.
- M Antoine MIANNAY, Gérant (1955) depuis le 23 février 2012
- M Christophe HACOT, Gérant (1956) depuis le 27 février 2013
- M Didier BUGUIN, Gérant (1961) depuis le 18 septembre 2014
- M Frederic CHAMBREY, Gérant (1960) depuis le 18 septembre 2014
- M Laurent KUPERWASER, Gérant (1965) depuis le 27 février 2013
- M Marc BETHENCOURT, Gérant (1961) depuis le 16 septembre 2008
- M Mostafa MANZAH, Gérant (1963) depuis le 03 octobre 2009
- M Thierry BLARINGHEM, Gérant (1962) depuis le 18 septembre 2014
- M Yamen KHADIMALLAH, Gérant (1984) depuis le 24 septembre 2016
- MME Anne COUCHE, Gérant (1971) depuis le 23 février 2012
- MME Claire BENCHOUKROUN, Gérant (1964) depuis le 06 juillet 2013
- MME Corinne KUBIK, Gérant (1961) depuis le 23 février 2012
- MME Fabienne CALCOEN, Gérant (1984) depuis le 25 octobre 2014
- MME Francoise HERMELIN, Gérant (1949) depuis le 20 janvier 2009
- MME Helene GRUSON, Gérant (1959) depuis le 23 février 2012
- MME Isabelle NAEPELS, Gérant (1971) depuis le 18 septembre 2014
- MME Julie MATUSKA-KOHUT, Gérant (1980) depuis le 30 juin 2017
- MME Marie-Florence JENDRYSIK, Gérant (1976) depuis le 18 septembre 2014
- MME Valerie LEGUILLETTE, Gérant (1968) depuis le 18 septembre 2014
L'âge moyen des 19 dirigeants de la société BIOFLANDRES est de 58 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine MIANNAY, Gérant (1955) du 23 février 2012 au 30 juin 2017
- M Didier DERAM, Gérant (1956) du 23 février 2012 au 09 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 août 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 août 2015
22 RUE PIERRE OGEE
59112 ANNOEULLIN
Téléphone : Société
BIOFLANDRES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIOFLANDRES | |
Entrepreneurs individuels | BIOFLANDRES | |
Identifiant de l'entreprise | 507815942 | |
Numéro interne du siège | 00077 | |
Adresse | 442 RUE ZAC DU LAMBLIN 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 10 mai 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Capital social | 1 035 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 août 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 11 465 000,00 | |
Résultat net | 1 448 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité principale de l'entreprise | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales | |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical | |
Principal | laboratoire médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 17 506 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 612 000 |
Immobilisation corporelle | 1 389 000 |
Immobilisation financière | 3 505 000 |
Actif circulant net | 3 338 000 |
Stock | 150 000 |
Avance | 19 000 |
Créance | 872 000 |
Placement | 2 298 000 |
Total Actif | 20 845 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 254 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 40 000 |
Dette | 7 550 000 |
Total Passif | 20 845 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 465 000 |
Produit d'exploitation | 11 573 000 |
Charge d'exploitation | 9 252 000 |
Résultat d'exploitation | 2 321 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 87 000 |
Résultat financier | -82 000 |
Résultat courrant | 2 239 000 |
Produit exceptionnel | 27 000 |
Charges exceptionnelles | 23 000 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 1 448 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
exercice de la profession de directeur et directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale
Gérant : GIRARDOT Françoise Gérant : BETHENCOURT Marc Gérant : MANZAH Mostafa
Gérant : GIRARDOT Françoise Gérant : BETHENCOURT Marc Gérant : MANZAH Mostafa Co-gérant : DELFORGE Corinne Co-gérant : GRUSON Hélène Co-gérant : GHESTEM Anne Co-gérant : DERAM Didier Co-gérant : MIANNAY Antoine
modification du Co-gérant Gruson, Hélène, nomination du Co-gérant associé indéfiniment responsable : Kuperwaser, Laurent, nomination du Co-gérant associé indéfiniment responsable : Hacot, Christophe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Druelle, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lehoucq, Jean-Michel
nomination du Gérant : Lombard, nom d'usage : Benchoukroun, Claire
nomination du Gérant : Marti, nom d'usage : Leguillette, Valérie, nomination du Gérant : Chambrey, Frédéric, nomination du Gérant : Blaringhem, Thierry, nomination du Gérant : Buguin, Didier, nomination du Gérant : Chaussy, nom d'usage : Naepels, Isabelle, nomination du Gérant : Ringot, nom d'usage : Jendrysik, Marie-Florence
nomination du Gérant : Calcoen, Fabienne
Commissaire aux comptes titulaire partant : Druelle, Christian, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Lehoucq, Jean-Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
nomination du Gérant : Khadimallah, Yamen
Article L.236-14 du code de commerce
Gérant partant : Girardot, nom d'usage : Hermelin, Françoise
nomination du Président : Demouveaux, Gilles ; modification du Directeur général Bethencourt, Marc ; modification du Directeur général Ghestem, Anne ; modification du Directeur général Hacot, Christophe ; modification du Directeur général Lombard, nom d'usage : Benchoukroun, Claire ; modification du Directeur général Marti, nom d'usage : Leguillette, Valérie ; modification du Directeur général Chambrey, Frédéric ; modification du Directeur général Blaringhem, Thierry ; modification du Directeur général Manzah, Mostafa ; nomination du Directeur général : Legroux, Christophe ; nomination du Directeur général : Odaert, Hubert ; nomination du Directeur général : Mackey, Thierry ; nomination du Directeur général : Sailly, Stéphane ; nomination du Directeur général : Wierre, Christophe ; nomination du Directeur général : Guffond, Thierry ; nomination du Directeur général : Stevens, Christian ; nomination du Directeur général : Debuysere, Hervé ; nomination du Directeur général : Obein, Valérie ; nomination du Directeur général : Mano, Pierre Olivier ; nomination du Directeur général : Loonis, nom d'usage : Lamour, Carole ; nomination du Directeur général : Thorez, Magalie ; nomination du Directeur général : Leroy, Sophie ; Gérant partant : Delforge, nom d'usage : Kubik, Corinne ; Gérant partant : Gruson, Hélène ; Gérant partant : Buguin, Didier ; Gérant partant : Chaussy, nom d'usage : Naepels, Isabelle ; Gérant partant : Ringot, nom d'usage : Jendrysik, Marie-Florence ; Gérant partant : Calcoen, Fabienne ; Gérant partant : Khadimallah, Yamen ; Gérant partant : Matuska-Kohut, Julie ; Gérant partant : Bec, Aurélie
Directeur général partant : Marti, nom d'usage : Leguillette, Valérie
modification du Président Hacot, Christophe ; Président partant : Demouveaux, Gilles