M Pierre BOUTIER
Président de LOGIFER
M Pierre BOUTIER a 69 ans ( naissance en 1955), est Président de la société LOGIFER
M Pierre BOUTIER peut être contacté au siège de la société LOGIFER par courrier à l'adresse LOGIFER LOGIFER SAS BATIMENT FRET AVENUE D ESPAGNE 64700 HENDAYE FRANCE, par téléphone au 05Â 59Â 20Â 26Â 56 ou par fax au 05Â 59Â 20Â 74Â 65
La société LOGIFER est principalement dirigée par M Pierre BOUTIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Affrètement et organisation des transports ,douane, douanier, commissaire de transport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- Affrètement et organisation des transports
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
- l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- les activités de commissionnaire en douane
- les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
Mais sont exclues les activités :
- la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
La société LOGIFER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/09/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50790271600012.
- M Inigo SARASOLA, Directeur général (1988) depuis le 15 février 2017
- M Paul SESSEGO, Président (1967) depuis le 28 février 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LOGIFER est de 47 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jose-Antonio CELAYA GONZALEZ, Directeur général (1957) du 07 octobre 2008 au 15 février 2017
- M Laurent VERSCHELDE, Président (1965) du 27 novembre 2010 au 28 février 2014
- M Pierre BOUTIER, Président (1955) du 07 octobre 2008 au 27 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 31 juillet 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 juillet 2015
AV D ESPAGNE
64700 HENDAYE
Téléphone : 05Â 59Â 20Â 26Â 56 Société
LOGIFER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LOGIFER | |
Entrepreneurs individuels | LOGIFER | |
Identifiant de l'entreprise | 507902716 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | AV D ESPAGNE 64700 HENDAYE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 500 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2011 ) | 6 220 000,00 | |
Résultat net | -442 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale de l'entreprise | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale | 5229B | |
Première activité | 5229B | |
Deuxième activité | 5224B | |
Troisième activité | 5210B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Affrètement et organisation des transports | |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport | |
Principal | douane |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 662 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 000 |
Immobilisation corporelle | 627 000 |
Immobilisation financière | 25 000 |
Actif circulant net | 1 968 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 864 000 |
Placement | 105 000 |
Total Actif | 2 630 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -420 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 000 |
Dette | 3 048 000 |
Total Passif | 2 630 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 220 000 |
Produit d'exploitation | 6 272 000 |
Charge d'exploitation | 6 710 000 |
Résultat d'exploitation | -439 000 |
Produit financier net | 600 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | -445 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 100 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | -442 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50790271600012 | LOGIFER LOGIFER SAS BATIMENT FRET AVENUE D ESPAGNE 64700 HENDAYE FRANCE |
50790271600012 | LOGIFER LOGIFER SAS BATIMENT FRET AVENUE D ESPAGNE 64700 HENDAYE FRANCE |
50790271600038 | LOGIFER LOGIFER SAS 12 RUE LEON MAURIS 21000 DIJON FRANCE |
50790271600046 | LOGIFER LOGIFER GARE DE METZ SABLON- ENTREPOT FRET LD EMPRISE SNCF 57160 MOULINS LES METZ |
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 00016 Transports routiers
La manutention, le stockage, le chargement et le déchargement, la distribution de tous produits
La manutention, le stockage, le chargement et le déchargement, la distribution de tous produits
Directeur général : CELAYA GONZALEZ José-Antonio Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : LARRABURU François Président : VERSCHELDE Laurent, Patrick Membre du comité de direction : DURIF Julien, Daniel Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel Membre du comité de direction : VICTORIA Fernand, Ange Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL (SDE)
Directeur général : CELAYA GONZALEZ José-Antonio Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : LARRABURU François Président : VERSCHELDE Laurent, Patrick Membre du comité de direction : DURIF Julien, Daniel Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL (SDE)
Président : SESSEGO Paul Directeur général : CELAYA GONZALEZ José-Antonio Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : LARRABURU François Membre du comité de direction : DURIF Julien, Daniel Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL (SDE) Membre : DELPEY Marie, Odile
Président : SESSEGO Paul Directeur général : CELAYA GONZALEZ José-Antonio Membre du comité de direction : DURIF Julien, Daniel Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL (SDE) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) Membre : DELPEY Marie, Odile
Président : SESSEGO Paul Directeur général : CELAYA GONZALEZ José-Antonio Membre du comité de direction : DURIF Julien, Daniel Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL (SDE) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) Membre du comité de direction : EBRARDT Jérôme
Président : SESSEGO Paul ; Directeur général : SARASOLA Inigo ; Membre du comité de direction : DURIF Julien, Daniel ; Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel ; Membre du comité de direction : EBRARDT Jérôme ; Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : SESSEGO Paul ; Directeur général : HONTEBEYRIE Alain ; Membre du comité de direction : DURIF Julien, Daniel ; Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel ; Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL (SDE) ; Membre du comité de direction : LUCION Michael ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Membre du comité de direction, Président : CHABEAU Stéphane ; Membre du conseil de direction : DURAND Christophe ; Directeur général : HONTEBEYRIE Alain ; Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel ; Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL (SDE) ; Membre du comité de direction : LUCION Michael ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président, Membre du comité de direction : GIRAUD Nicholas ; Directeur général : HONTEBEYRIE Alain ; Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel ; Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL ; Membre du comité de direction : DURAND Christophe ; Membre du comité de direction : LUCION Michael ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président, Membre du comité de direction : GIRAUD Nicholas ; Directeur général : HONTEBEYRIE Alain ; Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel ; Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL ; Membre du comité de direction, Sans correspondance / non repris : CARRELET DE LOISY Charles ; Membre du comité de direction : LUCION Michael ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président, Membre du comité de direction : GIRAUD Nicholas ; Directeur général : HONTEBEYRIE Alain ; Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Daniel ; Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SL ; Membre du comité de direction, Sans correspondance / non repris : CARRELET DE LOISY Charles ; Membre du comité de direction, Sans correspondance / non repris : LE GUARS Sven ; Membre du comité de direction, Sans correspondance / non repris : ECHEVERRIA GUIBERT Carmen ; Membre du comité de direction, Sans correspondance / non repris : LLOR Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président, Membre du comité de direction : GIRAUD Nicholasà; Directeur général, Membre du comité de direction : DOUAT Alainà; Membre du comité de direction : ICETA ORTUETA Danielà; Membre du comité de direction : ALGEPOSA SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS SLà; Membre du comité de direction : CARRELET DE LOISY Charlesà; Membre du comité de direction : LE GARS Mikaël Svenà; Membre du comité de direction : ECHEVERRIA GUIBERT Carmenà; Membre du comité de direction : LLOR Alainà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT