M Philippe DIDIER
Gérant de LOCA GITES
M Philippe DIDIER a 59 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société LOCA GITES
M Philippe DIDIER peut être contacté au siège de la société LOCA GITES par courrier à l'adresse LOCA GITES 76 ROUTE DE VOLOGNE 88250 LA BRESSE FRANCE, par téléphone au 0329254386
La société LOCA GITES est principalement dirigée par M Philippe DIDIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ,auberge de jeunesse, gîte de montagne, refuge de montagne, appartement de vacances, pavillon de vacances, maison de vacances pour enfants, maison familiale de vacances
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5520Z (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée), les activités sont :
- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Cette sous-classe comprend la mise à disposition d'un lieu d'hébergement, généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, principalement pour un séjour de courte durée comprenant, dans un espace limité, des pièces complètement meublées ou des
- les maisons de vacances pour enfants et autres
- les appartements et pavillons de vacances
- les maisons familiales de vacances sans service de chambre quotidien
- les auberges de jeunesse et les refuges de montagne
Mais sont exclues les activités :
- l'hébergement avec service quotidien des lits et nettoyage de la chambre (cf55.10Z)
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société LOCA GITES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/09/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50794090600021.
- M Robin DIDIER, Gérant (1991) depuis le 16 juin 2012
Anciens dirigeants :
- M Philippe DIDIER, Gérant (1965) du 30 juin 2009 au 09 juillet 2011
- M Philippe DIDIER, Gérant (1965) du 09 juillet 2011 au 21 février 2017
- MME Angele BOMBEECK, Gérant (1963) du 07 octobre 2008 au 30 juin 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LOCA GITES | |
Entrepreneurs individuels | LOCA GITES | |
Identifiant de l'entreprise | 507940906 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 76 RTE DE VOLOGNE 88250 LA BRESSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 04 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011) | 106 671,00 | |
Résultat net | 30 111,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5520Z : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | |
Activité principale de l'entreprise | 5520Z : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | |
Synonyme | auberge de jeunesse, gîte de montagne, refuge de montagne, appartement de vacances, pavillon de vacances, maison de vacances pour enfants, maison familiale de vacances | |
Principal | auberge de jeunesse |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 149 808 |
Stock | 0 |
Avance | 233 |
Créance | 149 575 |
Placement | 0 |
Total Actif | 149 808 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 33 960 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 115 849 |
Total Passif | 149 809 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 106 671 |
Produit d'exploitation | 119 325 |
Charge d'exploitation | 132 644 |
Résultat d'exploitation | -13 319 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 4 599 |
Résultat financier | -4 599 |
Résultat courrant | -17 918 |
Produit exceptionnel | 147 000 |
Charges exceptionnelles | 93 658 |
Résultat exceptionnel | 53 342 |
Résultat net | 30 111 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50794090600021 | LOCA GITES 76 ROUTE DE VOLOGNE 88250 LA BRESSE FRANCE |
50794090600039 | LOCA GITES 2 PLACE DU LIEUTENANT DUTILH KAYSERSBERG 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
SCP Marion Helluy Gunslay Dubar 105, rue Charles de Gaulle 88200 Remiremont
Scp Marion Helluy Gunslay Dubar NOTAIRES, associés 105 rue Charles de Gaulle - BP 80034 88201 Remiremont Cedex
Christian MILLET - Olivier CATELLA - Notaires associés 20, rue Michel Collinet BP 40 88121 Vagney
Christian MILLET - Olivier CATELLA - Notaires associés 20, rue Michel Collinet BP 40 88121 Vagney délai d'opposition : 10 jours à compter de la présente publication
Gérant : DIDIER ROBIN, JEAN, PIERRE, MARCEL, ROBERT