M Ignacio MANSERGAS SUAY
Gérant de ORLIMAN EUROPE
M Ignacio MANSERGAS SUAY a 64 ans ( naissance en 1960), est Gérant de la société ORLIMAN EUROPE
M Ignacio MANSERGAS SUAY peut être contacté au siège de la société ORLIMAN EUROPE par courrier à l'adresse ORLIMAN EUROPE CHEZ PARSO 5 RUE SAINT PANTALEON 31000 TOULOUSE FRANCE
La société ORLIMAN EUROPE est principalement dirigée par M Ignacio MANSERGAS SUAY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de produits pharmaceutiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4646Z (Commerce de gros de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- Commerce de gros de produits pharmaceutiques
- le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
La société ORLIMAN EUROPE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/09/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50810809900013.
- M Enrique FLORENSA ORTIZ, Directeur général (1962) depuis le 13 décembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Ignacio FRANQUESA CASTRILLO, Président (1966) du 14 janvier 2012 au 06 septembre 2013
- M Ignacio MANSERGAS SUAY, Gérant (1960) du 07 octobre 2008 au 14 janvier 2012
- M Marcos LLADO BERTRAND, Président (1967) du 06 septembre 2013 au 13 décembre 2014
- M Rafael ALVAREZ-NOVOA BARRIO, Président (1978) du 13 décembre 2014 au 13 octobre 2015
- MME Maria SILVESTRE GOMEZ, Gérant (1962) du 14 janvier 2012 au 02 août 2012
Dirigeants personne morale:
- BGH EXPERTS CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 octobre 2015
- EL CAMINO, Directeur général depuis le 13 octobre 2015
- INFARCO SA, Président depuis le 17 août 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 18 janvier 2012 : MANSERGAS SUAY Ignacio nom d'usage : MANSERGAS SUAY n'est plus gérant. FRANQUESA CASTRILLO Ignacio nom d'usage : FRANQUESA CASTRILLO devient gérant. SILVESTRE GOMEZ Maria Del Carmen nom d'usage : SILVESTRE GOMEZ devient gérant.)
- 08 août 2012 : FRANQUESA CASTRILLO Ignacio nom d'usage : FRANQUESA CASTRILLO n'est plus gérant. FRANQUESA CASTRILLO Ignacio nom d'usage : FRANQUESA CASTRILLO devient président. SILVESTRE GOMEZ Maria Del Carmen nom d'usage : SILVESTRE GOMEZ n'est plus gérant.)
- 14 décembre 2012 : BGH EXPERTS & CONSEILS devient commissaire aux comptes titulaire. GORSSE Jean-Pierre nom d'usage : GORSSE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 13 septembre 2013 : FRANQUESA CASTRILLO Ignacio nom d'usage : FRANQUESA CASTRILLO n'est plus président. LLADO BERTRAND Marcos nom d'usage : LLADO BERTRAND devient président.)
- 19 décembre 2014 : LLADO BERTRAND Marcos nom d'usage : LLADO BERTRAND n'est plus président. ALVAREZ-NOVOA BARRIO Rafael nom d'usage : ALVAREZ-NOVOA BARRIO devient président. FLORENSA ORTIZ Enrique nom d'usage : FLORENSA ORTIZ devient directeur général.)
- 21 octobre 2015 : Société de droit étranger MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL devient président. Société à responsabilité limitée EL CAMINO devient directeur général. ALVAREZ-NOVOA BARRIO Rafael nom d'usage : ALVAREZ-NOVOA BARRIO n'est plus président.)
- 18 août 2017 : Société de droit étranger MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL n'est plus président. Société de droit étranger INFARCO SA devient président)
- 30 août 2018 : GORSSE Jean-Pierre nom d'usage : GORSSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 15 décembre 2019 : FLORENSA ORTIZ Enrique nom d'usage : FLORENSA ORTIZ n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ORLIMAN EUROPE | |
Entrepreneurs individuels | ORLIMAN EUROPE | |
Identifiant de l'entreprise | 508108099 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 5 RUE ST PANTALEON 31000 TOULOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 16 septembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 6 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 16 septembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 359 549,00 | |
Résultat net | -11 525,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4646Z : Commerce de gros de produits pharmaceutiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4646Z : Commerce de gros de produits pharmaceutiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros | |
Principal | grossiste en produits pharmaceutiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 563 352 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 44 120 |
Placement | 519 232 |
Total Actif | 563 352 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 53 495 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 509 856 |
Total Passif | 563 352 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 359 549 |
Produit d'exploitation | 363 894 |
Charge d'exploitation | 375 419 |
Résultat d'exploitation | -11 525 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -11 525 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -11 525 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50810809900013 | ORLIMAN EUROPE CHEZ PARSO 5 RUE SAINT PANTALEON 31000 TOULOUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00635 Négoce en fournitures dentaires
- 01982 Négoce et services médico-techniques
- 01621 Répartition pharmaceutique
- 00804 VRP
Le négoce de matériel orthopédique.
MANSERGAS SUAY Ignacio nom d'usage : MANSERGAS SUAY n'est plus gérant. FRANQUESA CASTRILLO Ignacio nom d'usage : FRANQUESA CASTRILLO devient gérant. SILVESTRE GOMEZ Maria Del Carmen nom d'usage : SILVESTRE GOMEZ devient gérant.
FRANQUESA CASTRILLO Ignacio nom d'usage : FRANQUESA CASTRILLO n'est plus gérant. FRANQUESA CASTRILLO Ignacio nom d'usage : FRANQUESA CASTRILLO devient président. SILVESTRE GOMEZ Maria Del Carmen nom d'usage : SILVESTRE GOMEZ n'est plus gérant.
BGH EXPERTS & CONSEILS devient commissaire aux comptes titulaire. GORSSE Jean-Pierre nom d'usage : GORSSE devient commissaire aux comptes suppléant.
FRANQUESA CASTRILLO Ignacio nom d'usage : FRANQUESA CASTRILLO n'est plus président. LLADO BERTRAND Marcos nom d'usage : LLADO BERTRAND devient président.
LLADO BERTRAND Marcos nom d'usage : LLADO BERTRAND n'est plus président. ALVAREZ-NOVOA BARRIO Rafael nom d'usage : ALVAREZ-NOVOA BARRIO devient président. FLORENSA ORTIZ Enrique nom d'usage : FLORENSA ORTIZ devient directeur général.
Société de droit étranger MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL devient président. Société à responsabilité limitée EL CAMINO devient directeur général. ALVAREZ-NOVOA BARRIO Rafael nom d'usage : ALVAREZ-NOVOA BARRIO n'est plus président.
Société de droit étranger MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL n'est plus président. Société de droit étranger INFARCO SA devient président
GORSSE Jean-Pierre nom d'usage : GORSSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
FLORENSA ORTIZ Enrique nom d'usage : FLORENSA ORTIZ n'est plus directeur général
Art. L.236-25 et suivants du code de commerce