M Damien BECHARD
Gérant de JMD FORMATION
M Damien BECHARD a 52 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société JMD FORMATION
M Damien BECHARD peut être contacté au siège de la société JMD FORMATION par courrier à l'adresse JMD FORMATION 119 B RUE DE COLOMBES 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE
La société JMD FORMATION est principalement dirigée par M Damien BECHARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Formation continue d'adultes ,formation continue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- Formation continue d'adultes
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
La société JMD FORMATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50820594500050.
- MME Lalla BECHARD, Gérant (1966) depuis le 06 décembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Damien BECHARD, Gérant (1970) du 20 mai 2014 au 06 décembre 2014
- M Jean ACHIN, Gérant (1955) du 13 février 2013 au 20 mai 2014
- M Jerome CHEMMOUL, Gérant (1983) du 24 mars 2009 au 13 février 2013
- MME Michele MELLIER, Gérant (1951) du 21 octobre 2008 au 24 mars 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JMD FORMATION | |
Entrepreneurs individuels | JMD FORMATION | |
Identifiant de l'entreprise | 508205945 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 119 B RUE DE COLOMBES 92600 ASNIERES SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 17 juin 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 2 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 17 septembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 174 146,00 | |
Résultat net | 3 200,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Formation continue d'adultes | |
Synonyme | formation continue | |
Principal | formation continue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 12 519 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 12 519 |
Actif circulant net | 156 406 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 151 503 |
Placement | 4 903 |
Total Actif | 168 925 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 11 855 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 157 071 |
Total Passif | 168 926 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 174 146 |
Produit d'exploitation | 174 146 |
Charge d'exploitation | 167 277 |
Résultat d'exploitation | 6 869 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 439 |
Résultat financier | -2 439 |
Résultat courrant | 4 430 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 566 |
Résultat exceptionnel | -566 |
Résultat net | 3 200 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50820594500050 | JMD FORMATION 119 B RUE DE COLOMBES 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
Gérant : ACHIN Jean Pierre en fonction le 11 Février 2013
Gérant : EL MABROUK EL ALAOUI Lalla Zineb en fonction le 04 Décembre 2014
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2017, désignant liquidateur Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 Avenue AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.