M Gilles VAILLANT
Gérant de SBV
M Gilles VAILLANT a 54 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société SBV
M Gilles VAILLANT peut être contacté au siège de la société SBV par courrier à l'adresse SBV SOCIETE BACONNIER VAILLANT LES SABLIERES 26240 ST UZE FRANCE
La société SBV est principalement dirigée par M Gilles VAILLANT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société SBV est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50827636700010.
- M Sebastien BACONNIER, Gérant (1979) depuis le 07 novembre 2009
Anciens dirigeants :
- M Gilles VAILLANT, Gérant (1970) du 18 novembre 2008 au 07 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 décembre 2009 : VAILLANT Gilles Laurent Maurice nom d'usage : VAILLANT Gilles n'est plus gérant. BACONNIER Sébastien Pierre François nom d'usage : BACONNIER Sébastien devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SBV | |
Entrepreneurs individuels | SBV | |
Identifiant de l'entreprise | 508276367 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | LES SABLIERES 26240 SAINT UZE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 146 791,00 | |
Résultat net | -31 741,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale au registre des métiers | 4399CZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 372 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 272 |
Immobilisation financière | 100 |
Actif circulant net | 38 869 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 18 566 |
Placement | 20 303 |
Total Actif | 40 241 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -26 191 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 66 432 |
Total Passif | 40 242 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 146 791 |
Produit d'exploitation | 146 843 |
Charge d'exploitation | 178 146 |
Résultat d'exploitation | -31 303 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 437 |
Résultat financier | -437 |
Résultat courrant | -31 741 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -31 741 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50827636700010 | SBV SOCIETE BACONNIER VAILLANT LES SABLIERES 26240 ST UZE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
L'achat, la vente et/ou la pose de produits et services destinés aux biens immobiliers, et plus généralement, toutes activités dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'immobilier
VAILLANT Gilles Laurent Maurice nom d'usage : VAILLANT Gilles n'est plus gérant. BACONNIER Sébastien Pierre François nom d'usage : BACONNIER Sébastien devient gérant.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26 avril 2018, désignant liquidateur Selarl Bruno Cambon Agissant par Maître Bruno Cambon immeuble l'europe rue Guillaume 26100 Romans-sur-Isère. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.