M Arnaud MONNIER
Gérant de AASGARD VANNES
M Arnaud MONNIER a 52 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société AASGARD VANNES
M Arnaud MONNIER peut être contacté au siège de la société AASGARD VANNES par courrier à l'adresse AASGARD VANNES 18 RUE ARISTIDE BOUCICAUT 56000 VANNES FRANCE, par téléphone au 0297530932 ou par fax au 02Â 97Â 53Â 01Â 96
La société AASGARD VANNES est principalement dirigée par M Arnaud MONNIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'autres équipements du foyer ,vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4759B (Commerce de détail d'autres équipements du foyer), les activités sont :
- Commerce de détail d'autres équipements du foyer
- le commerce de détail d'appareils d'éclairage
- le commerce de détail d'ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie
- le commerce de détail d'ouvrages en bois, liège et vannerie
- le commerce de détail d'appareils ménagers non électriques
- le commerce de détail d'instruments de musique et de partitions
- le commerce de détail de systèmes de sécurité à alarmes électriques, de dispositifs de verrouillage et de coffres-forts, sans services d'installation ou de maintenance
- le commerce de détail d'appareils et d'articles de ménage ou d'économie domestique n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
- le commerce de détail de rideaux et de voilage (cf47.53Z)
La société AASGARD VANNES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/06/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50829685200033.
- M Arnaud MONNIER, Gérant (1970) depuis le 25 juin 2011
- M Olivier CHAUDET, Gérant (1967) depuis le 09 juillet 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AASGARD VANNES est de 54 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud MONNIER, Gérant (1970) du 07 mai 2011 au 11 juin 2011
- M Olivier CHAUDET, Gérant (1967) du 21 octobre 2008 au 25 juin 2011
Dirigeants personne morale:
18 RUE ARISTIDE BOUCICAUT
56000 VANNES
Téléphone : 0297530932 Société
AASGARD VANNES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AASGARD VANNES | |
Entrepreneurs individuels | AASGARD VANNES | |
Identifiant de l'entreprise | 508296852 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 18 RUE ARISTIDE BOUCICAUT 56000 VANNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 25 septembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 068 000,00 | |
Résultat net | 29 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité principale de l'entreprise | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Synonyme | vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha | |
Principal | vendeur d'équipements du foyer |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 72 000 |
Immobilisation incorporelle | 240 |
Immobilisation corporelle | 72 000 |
Immobilisation financière | 70 |
Actif circulant net | 334 000 |
Stock | 110 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 69 000 |
Placement | 150 000 |
Total Actif | 406 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 24 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 382 000 |
Total Passif | 406 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 068 000 |
Produit d'exploitation | 1 075 000 |
Charge d'exploitation | 1 028 000 |
Résultat d'exploitation | 47 000 |
Produit financier net | 400 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 41 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 29 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50829685200033 | AASGARD VANNES 18 RUE ARISTIDE BOUCICAUT 56000 VANNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
Gérant : MONNIER Arnaud Gérant : CHAUDET Olivier, Raymond, Louis