MME Nadine BERAUD
Co-gérant de SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS
MME Nadine BERAUD a 53 ans ( naissance en 1969), elle est Co-gérant de la société SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS
MME Nadine BERAUD peut être contacté au siège de la société SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS par courrier à l'adresse SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS THEIX 63122 ST GENES CHAMPANELLE FRANCE
La société SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS est principalement dirigée par MME Nadine BERAUD qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50836632500019.
- M Gregory PASSET, Gérant (1974) depuis le 20 octobre 2012
- M Jean DUBOIS, Gérant (1948) depuis le 20 octobre 2012
- M Pierre PALHEIRE, Gérant (1977) depuis le 20 octobre 2012
- M Sebastien ROY, Gérant (1975) depuis le 20 octobre 2012
- MME Emmanuelle LAISSUS, Gérant (1968) depuis le 20 octobre 2012
- MME Karine CAUVIN, Gérant (1970) depuis le 20 octobre 2012
- MME Nadine CAMBRESY, Gérant (1969) depuis le 20 octobre 2012
- MME Nathalie MALBOS, Gérant (1973) depuis le 20 octobre 2012
- MME Pascale REVIRON, Gérant (1973) depuis le 20 octobre 2012
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS est de 52 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gregory PASSET, Co-gérant (1974) du 28 octobre 2008 au 13 février 2010
- M Gregory PASSET, Gérant (1974) du 13 février 2010 au 20 octobre 2012
- M Sebastien ROY, Co-gérant (1975) du 28 octobre 2008 au 13 février 2010
- M Sebastien ROY, Gérant (1975) du 13 février 2010 au 20 octobre 2012
- MME Karine CAUVIN, Co-gérant (1970) du 28 octobre 2008 au 13 février 2010
- MME Karine CAUVIN, Gérant (1970) du 13 février 2010 au 20 octobre 2012
- MME Nadine BERAUD, Co-gérant (1969) du 28 octobre 2008 au 13 février 2010
- MME Nadine BERAUD, Gérant (1969) du 13 février 2010 au 20 octobre 2012
- MME Pascale REVIRON, Co-gérant (1973) du 28 octobre 2008 au 13 février 2010
- MME Pascale REVIRON, Gérant (1973) du 13 février 2010 au 20 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS | |
Entrepreneurs individuels | SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS | |
Identifiant de l'entreprise | 508366325 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | THEIX 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 septembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 832 320,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 septembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50836632500019 | SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS THEIX 63122 ST GENES CHAMPANELLE FRANCE |
50836632500019 | SCI MAISON DE SANTE DES VOLCANS THEIX 63122 ST GENES CHAMPANELLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Acquisition gestion et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers
Acquisition gestion et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers
Gérant associé : REVIRON Pascale né(e) BORDERON Gérant associé : ROY Sébastien Gérant associé : PASSET Grégory Gérant associé : CAUVIN Karine né(e) PFEIFFER Gérant associé : CAMBRESY Nadine né(e) BERAUD Gérant associé : PALHEIRE Pierre Gérant associé : DUBOIS Jean, Bernard Gérant associé : LAISSUS Emmanuelle né(e) QUIBANT Gérant associé : MALBOS Nathalie
Gérant, Associé indéfiniment responsable : REVIRON Pascale né(e) BORDERON ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROY Sébastien ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CAUVIN Karine né(e) PFEIFFER ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : PASSET Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : PALHEIRE Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SAUREL Anton, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CEYSSON Calixte
Gérant, Associé indéfiniment responsable : CEYSSON Calixteà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SAUREL Anton, Pierreà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROY Sébastienà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CAUVIN Karineà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : PASSET Grégoryà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : PALHEIRE Pierreà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUTOUR François-Marie Claude Philippe Patrick Michel