MME Sabina NEUNDLINGER
Gérant de IMPULSION FITNESS 38
MME Sabina NEUNDLINGER a 60 ans ( naissance en 1962), elle est Gérant de la société IMPULSION FITNESS 38
MME Sabina NEUNDLINGER peut être contacté au siège de la société IMPULSION FITNESS 38 par courrier à l'adresse IMPULSION FITNESS 38 302 RUE DU PLAN 38140 RIVES SUR FURE FRANCE, par téléphone au 0476324758
La société IMPULSION FITNESS 38 est principalement dirigée par MME Sabina NEUNDLINGER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des centres de culture physique ,clubs de culture physique, centres de culture physique, clubs de musculation, centres de musculation
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9313Z (Activités des centres de culture physique), les activités sont :
- Activités des centres de culture physique
- les clubs et centres de culture physique et de musculation
Mais sont exclues les activités :
- les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs (cf85.51Z)
La société IMPULSION FITNESS 38 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50839954000014.
- M Michel BUDILLON-RABATEL, Gérant (1957) depuis le 14 mai 2013
- M Robert PASERO, Gérant (1961) depuis le 21 octobre 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société IMPULSION FITNESS 38 est de 63 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Christophe HUSAK, Gérant (1982) du 04 novembre 2008 au 14 mai 2013
- MME Nathalie PERRIN ZANCO, Gérant (1967) du 04 novembre 2008 au 28 août 2010
- MME Nathalie PERRIN ZANCO, Gérant (1967) du 28 août 2010 au 15 juin 2012
- MME Sabina NEUNDLINGER, Gérant (1962) du 28 août 2010 au 15 juin 2012
- MME Sabrina NEUNDLINGER, Gérant (1962) du 04 novembre 2008 au 28 août 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 juillet 2012 : PERRIN Nathalie Irène nom d'usage : PERRIN ZANCO n'est plus gérant. NEUNDLINGER Sabina nom d'usage : NEUNDLINGER n'est plus gérant. HUSAK Jean-Christophe nom d'usage : HUSAK n'est plus gérant. HUSAK Jean-Christophe nom d'usage : HUSAK devient gérant.)
- 05 juin 2013 : HUSAK Jean-Christophe nom d'usage : HUSAK n'est plus gérant. BUDILLON-RABATEL Michel George Noel nom d'usage : BUDILLON-RABATEL devient gérant.)
- 21 novembre 2014 : PASERO Robert nom d'usage : PASERO devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IMPULSION FITNESS 38 | |
Entrepreneurs individuels | IMPULSION FITNESS 38 | |
Identifiant de l'entreprise | 508399540 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 302 RUE DU PLAN 38140 RIVES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 307 735,00 | |
Résultat net | 4 429,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9313Z : Activités des centres de culture physique | |
Activité principale de l'entreprise | 9313Z : Activités des centres de culture physique | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Sports et loisirs | |
Activite | Activités des centres de culture physique | |
Synonyme | clubs de culture physique, centres de culture physique, clubs de musculation, centres de musculation | |
Principal | centres de culture physique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 14 823 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 14 823 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 36 718 |
Stock | 96 |
Avance | 0 |
Créance | 26 056 |
Placement | 10 566 |
Total Actif | 51 541 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -94 357 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 145 898 |
Total Passif | 51 541 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 307 735 |
Produit d'exploitation | 309 818 |
Charge d'exploitation | 301 455 |
Résultat d'exploitation | 8 363 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 066 |
Résultat financier | -1 066 |
Résultat courrant | 7 297 |
Produit exceptionnel | 4 |
Charges exceptionnelles | 2 872 |
Résultat exceptionnel | -2 868 |
Résultat net | 4 429 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50839954000014 | IMPULSION FITNESS 38 302 RUE DU PLAN 38140 RIVES SUR FURE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01790 Espaces de loisirs d'attractions et culturels
- 00972 Parfumerie de détail et esthétique
- 02511 Sport
Salle de sports, cours de fitness et gymnastique douce. Espace cardio-training et plateau de musculation. Espace minceur.
PERRIN Nathalie Irène nom d'usage : PERRIN ZANCO n'est plus gérant. NEUNDLINGER Sabina nom d'usage : NEUNDLINGER n'est plus gérant. HUSAK Jean-Christophe nom d'usage : HUSAK n'est plus gérant. HUSAK Jean-Christophe nom d'usage : HUSAK devient gérant.
HUSAK Jean-Christophe nom d'usage : HUSAK n'est plus gérant. BUDILLON-RABATEL Michel George Noel nom d'usage : BUDILLON-RABATEL devient gérant.
PASERO Robert nom d'usage : PASERO devient gérant.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 février 2022, désignant mandataire judiciaire Maître Roumezi Christophe 9 bis rue de New York 38000 Grenoble. Les déclarations des créances sont àadresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois àcompter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître Roumezi Christophe 9 bis rue de New York 38000 Grenoble.