M Benoit LUIZET
Président de IMMOXY III
M Benoit LUIZET a 60 ans ( naissance en 1962), est Président de la société IMMOXY III
M Benoit LUIZET peut être contacté au siège de la société IMMOXY III par courrier à l'adresse IMMOXY III FITKIOSK FR FITKIOSK COM FITKIOSK 31 RUE ALFRED DE MUSSET 59650 VILLENEUVE D ASCQ FRANCE
La société IMMOXY III est principalement dirigée par M Benoit LUIZET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société IMMOXY III est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/08/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50847437600060.
- M David DELCROIX, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 01 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Benoit LUIZET, Président (1962) du 04 novembre 2008 au 01 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- GENAIRGY, Président depuis le 04 juin 2016
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juillet 2015
- GEOPHYLE, Président du 03 septembre 2011 au 25 mai 2012
- MEDIAFIR, Président du 01 mai 2010 au 03 septembre 2011
31 RUE ALFRED DE MUSSET
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Téléphone : Société
IMMOXY III
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IMMOXY III | |
Entrepreneurs individuels | IMMOXY III | |
Identifiant de l'entreprise | 508474376 | |
Numéro interne du siège | 00060 | |
Adresse | 31 RUE ALFRED DE MUSSET 59650 VILLENEUVE D'ASCQ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 13 juillet 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 septembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | -40 456,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 17 606 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 12 900 |
Placement | 4 706 |
Total Actif | 17 607 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -7 619 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 25 226 |
Total Passif | 17 607 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 10 665 |
Résultat d'exploitation | -10 665 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 223 |
Résultat financier | -223 |
Résultat courrant | -10 886 |
Produit exceptionnel | 1 098 |
Charges exceptionnelles | 30 668 |
Résultat exceptionnel | -29 570 |
Résultat net | -40 456 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50847437600060 | IMMOXY III FITKIOSK FR FITKIOSK COM FITKIOSK 31 RUE ALFRED DE MUSSET 59650 VILLENEUVE D ASCQ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Vente de journaux, de magazines, de evues, de livres, de papeterie
Président de la société : LUIZET Benoît. Commissaire aux comptes titulaire : DILIGENTIA AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : CABANEL François.
DECATHLON 4 BOULEVARD DE MONS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Président de la société : MEDIAFIR, représenté par M SEVERYNS Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : DILIGENTIA AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : CABANEL François
Commissaire aux comptes titulaire partant : DILIGENTIA AUDIT SARL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, modification du Commissaire aux comptes suppléant Cabanel, François, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Delcroix, David
Président partant : GENAIRGY, nomination du Président : KSP
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Delcroix, David