M Bernard FRAISSE
Associé-gérant de GESTFAR - SOCIETE DE GESTION DE TITRES FAREVA
M Bernard FRAISSE a 66 ans ( naissance en 1956), est Associé-gérant de la société GESTFAR - SOCIETE DE GESTION DE TITRES FAREVA
M Bernard FRAISSE peut être contacté au siège de la société GESTFAR - SOCIETE DE GESTION DE TITRES FAREVA par courrier à l'adresse GESTFAR SOC GESTION TITRES FAREVA CHEMIN DES ILES FERAY 07300 TOURNON SUR RHONE FRANCE
La société GESTFAR - SOCIETE DE GESTION DE TITRES FAREVA est principalement dirigée par M Bernard FRAISSE qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société GESTFAR - SOCIETE DE GESTION DE TITRES FAREVA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50859718400011.
- M Bernard FRAISSE, Liquidateur (1956) depuis le 19 mars 2011
Anciens dirigeants :
- M Bernard FRAISSE, Associé-gérant (1956) du 12 novembre 2008 au 19 mars 2011
- M Bernard MERIAUDEAU, Associé-gérant (1952) du 12 novembre 2008 au 19 mars 2011
- M Bernard MERIAUDEAU, Gérant (1952) du 19 mars 2011 au 14 janvier 2012
- M Christophe PETRAS, Associé-gérant (1969) du 12 novembre 2008 au 19 mars 2011
- M Christophe PETRAS, Gérant (1969) du 19 mars 2011 au 14 janvier 2012
- M Emile MERCIER, Associé-gérant (1957) du 12 novembre 2008 au 19 mars 2011
- M Emile MERCIER, Gérant (1957) du 19 mars 2011 au 14 janvier 2012
- M Hans VAN NUFFEL, Associé-gérant (1963) du 12 novembre 2008 au 19 mars 2011
- M Jacques RAVEL, Associé-gérant (1948) du 12 novembre 2008 au 19 mars 2011
- M Jacques RAVEL, Gérant (1948) du 19 mars 2011 au 14 janvier 2012
- M Jean-Pierre FRAISSE, Gérant (1959) du 12 novembre 2008 au 14 janvier 2012
- M Laurent DODET, Associé-gérant (1966) du 12 novembre 2008 au 19 mars 2011
- M Laurent DODET, Gérant (1966) du 19 mars 2011 au 28 mai 2011
- M Olivier ALLOU, Gérant (1974) du 19 mars 2011 au 14 janvier 2012
- M Olivier BADEL, Gérant (1967) du 19 mars 2011 au 14 janvier 2012
- MME Catherine DODET, Associé-gérant (1964) du 12 novembre 2008 au 19 mars 2011
- MME Catherine DODET, Gérant (1964) du 19 mars 2011 au 14 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 avril 2011 : VAN NUFFEL Hans Jan August nom d'usage : VAN NUFFEL n'est plus gérant. ALLOU Olivier nom d'usage : ALLOU devient gérant. BADEL Olivier Pierre-Marie nom d'usage : BADEL devient gérant.)
- 22 juin 2011 : DODET Laurent Gilbert Louis nom d'usage : DODET n'est plus gérant.)
- 25 janvier 2012 : FRAISSE Bernard Robert Louis nom d'usage : FRAISSE n'est plus gérant. FRAISSE Bernard Robert Louis nom d'usage : FRAISSE devient liquidateur.)
CHE DES ILES FERAY
07300 TOURNON SUR RHONE
Téléphone : Société
GESTFAR - SOCIETE DE GESTION DE TITRES FAREVA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GESTFAR - SOCIETE DE GESTION DE TITRES FAREVA | |
Entrepreneurs individuels | GESTFAR - SOCIETE DE GESTION DE TITRES FAREVA | |
Identifiant de l'entreprise | 508597184 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | CHE DES ILES FERAY 07300 TOURNON SUR RHONE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 septembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 septembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50859718400011 | GESTFAR SOC GESTION TITRES FAREVA CHEMIN DES ILES FERAY 07300 TOURNON SUR RHONE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 89 21 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aubenas.fr.
Les greffiers sont : GILLES-FREDERIC Lisette
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Gestion de titres de participation dans la SA de droit luxembourgeois FAREVA, SA au capital de 94 445 800 Ãá- dont le siège est à Luxembourg L 2449 - 10 Boulevard Royal immatriculée au RCS sous le n° B 103 127, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et suceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil.
Gestion de titres de participation dans la SA de droit luxembourgeois FAREVA, SA au capital de 94 445 800 Ãá- dont le siège est à Luxembourg L 2449 - 10 Boulevard Royal immatriculée au RCS sous le n° B 103 127, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et suceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil.
VAN NUFFEL Hans Jan August nom d'usage : VAN NUFFEL n'est plus gérant. ALLOU Olivier nom d'usage : ALLOU devient gérant. BADEL Olivier Pierre-Marie nom d'usage : BADEL devient gérant.
DODET Laurent Gilbert Louis nom d'usage : DODET n'est plus gérant.
FRAISSE Bernard Robert Louis nom d'usage : FRAISSE n'est plus gérant. FRAISSE Bernard Robert Louis nom d'usage : FRAISSE devient liquidateur.