M Olivier STORCH
Co-gérant de S.N.C.F. LOGISTICS SERVICES - SLS
M Olivier STORCH a 49 ans ( naissance en 1975), est Co-gérant de la société S.N.C.F. LOGISTICS SERVICES - SLS
M Olivier STORCH peut être contacté au siège de la société S.N.C.F. LOGISTICS SERVICES - SLS par courrier à l'adresse S N C F LOGISTICS SERVICES SLS ESPACE SEINE 26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE
La société S.N.C.F. LOGISTICS SERVICES - SLS est principalement dirigée par M Olivier STORCH qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société S.N.C.F. LOGISTICS SERVICES - SLS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50863663600021.
- M Stephane CASSAGNE, Gérant (1967) depuis le 04 novembre 2008
Anciens dirigeants :
- M Andre CASSAGNE, Gérant (1967) du 21 septembre 2012 au 01 août 2013
- M Laurent DUMAS, Gérant (1959) du 17 février 2009 au 18 juillet 2014
- M Olivier STORCH, Co-gérant (1975) du 28 novembre 2009 au 21 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 juin 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 juin 2015
26 QUAI CHARLES PASQUA
92300 LEVALLOIS PERRET
Téléphone : Société
S.N.C.F. LOGISTICS SERVICES - SLS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.N.C.F. LOGISTICS SERVICES - SLS | |
Entrepreneurs individuels | S.N.C.F. LOGISTICS SERVICES - SLS | |
Identifiant de l'entreprise | 508636636 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 mars 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 20 octobre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 21 020 000,00 | |
Résultat net | -13 121 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7022Z | |
Première activité | 7022Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 230 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 190 000 |
Immobilisation financière | 1 039 000 |
Actif circulant net | 2 174 000 |
Stock | 0 |
Avance | 16 000 |
Créance | 2 159 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 3 404 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -15 037 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 153 000 |
Dette | 17 288 000 |
Total Passif | 3 404 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 21 020 000 |
Produit d'exploitation | 21 068 000 |
Charge d'exploitation | 34 118 000 |
Résultat d'exploitation | -13 051 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 71 000 |
Résultat financier | -71 000 |
Résultat courrant | -13 122 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -13 121 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50863663600021 | S N C F LOGISTICS SERVICES SLS ESPACE SEINE 26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD en fonction le 20 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe en fonction le 20 Octobre 2008. Gérant : DUMAS Laurent en fonction le 03 Février 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD en fonction le 20 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe en fonction le 20 Octobre 2008 Gérant : DUMAS Laurent en fonction le 03 Février 2009 Co-gérant : STORCH Olivier en fonction le 25 Novembre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD en fonction le 20 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe en fonction le 20 Octobre 2008 Gérant : DUMAS Laurent en fonction le 03 Février 2009 Gérant : CASSAGNE Andre en fonction le 19 Septembre 2012
Gérant : CASSAGNE Stephane modification le 29 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 16 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 16 Juillet 2014
Gérant : PASSY Anne ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Gérant : MESTAYER Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Gérant : MASERO Véroniqueà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
prestations d\'assistance aux entreprises de la branche sncf geodis notamment dans les domaines suivants: développement des offres commerciales, rh, administration et finances, immobilier achats et systèmes d\'information
Gérant : VILLAIN Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX