MME Jennifer MORA
Directeur général de ZAPLOOP
MME Jennifer MORA a 31 ans ( naissance en 1991), elle est Directeur général de la société ZAPLOOP
MME Jennifer MORA peut être contacté au siège de la société ZAPLOOP par courrier à l'adresse ZAPLOOP 25 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS FRANCE
La société ZAPLOOP est principalement dirigée par MME Jennifer MORA qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Programmation informatique ,programmateur informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6201Z (Programmation informatique), les activités sont :
- Programmation informatique
- Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- logiciels systèmes et réseaux
- applications logicielles
- bases de données
- pages web
- l'adaptation de logiciels, c'est-à -dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
La société ZAPLOOP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/10/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50912875700028.
- M Cyril BEYNET, Administrateur (1974) depuis le 13 août 2011
- M Jean CATOIS, Commissaire aux comptes titulaire (1961) depuis le 11 août 2016
- M Jean-Jacques HUET, Administrateur (1959) depuis le 13 août 2011
- M Louis AYOT, Administrateur (1935) depuis le 20 janvier 2009
- MME Jennifer MORA, Président du conseil d`administration (1991) depuis le 11 août 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ZAPLOOP est de 58 ans. Le plus jeune à 31 ans, le plus agé 87 ans.
Anciens dirigeants :
- M Julien ROUSSEL, Président du conseil d`administration (1977) du 16 décembre 2008 au 11 août 2016
- M Julien ROUSSEL, Directeur général (1977) du 20 janvier 2009 au 11 août 2016
- MME Valerie RAVIER, Administrateur (1970) du 20 janvier 2009 au 13 août 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDICEA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ZAPLOOP | |
Entrepreneurs individuels | ZAPLOOP | |
Identifiant de l'entreprise | 509128757 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 25 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 03 octobre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 341 800,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 novembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 165 740,00 | |
Résultat net | 107 763,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité principale de l'entreprise | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Programmation informatique | |
Synonyme | programmateur informatique | |
Principal | programmateur informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 43 613 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 763 |
Immobilisation financière | 42 850 |
Actif circulant net | 358 243 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 305 429 |
Placement | 52 814 |
Total Actif | 401 856 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 106 951 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 294 905 |
Total Passif | 401 856 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 165 740 |
Produit d'exploitation | 165 740 |
Charge d'exploitation | 57 609 |
Résultat d'exploitation | 108 131 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 369 |
Résultat financier | -369 |
Résultat courrant | 107 763 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 107 763 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50912875700028 | ZAPLOOP 25 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 01672 Sociétés d'assurances
Ds le secteur internet, la participation directe ou indirecte à Tte entreprise française ou étrangère et notamment Tte opération relative à la constitution et à la gestion d'un portefeuille de titres ou valeurs de Ttes sortes par voies d'apport, souscription, achat, vente, fusion ou association avec Tte autre société ou personne, conseil en communication en général à savoir publicité, marketing, communication (... ).
Président du c. a. directeur général et administrateur : ROUSSEL Julien en fonction le 24 Décembre 2008. Administrateur : AYOT Louis en fonction le 24 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : SILLAM David en fonction le 24 Décembre 2008. Administrateur : RAVIER Valérie en fonction le 24 Décembre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : CHANZY Guy en fonction le 24 Décembre 2008.
Président du c. a. directeur général et administrateur : ROUSSEL Julien en fonction le 24 Décembre 2008 Administrateur : AYOT Louis en fonction le 24 Décembre 2008 Administrateur : RAVIER Valérie en fonction le 24 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDICEA en fonction le 20 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CATOIS Jean Marc en fonction le 20 Juillet 2011
Président du c. a. directeur général et administrateur : ROUSSEL Julien en fonction le 24 Décembre 2008 Administrateur : AYOT Louis en fonction le 24 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDICEA en fonction le 20 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CATOIS Jean Marc en fonction le 20 Juillet 2011 Administrateur : HUET Jean-Jacques en fonction le 10 Août 2011 Administrateur : BEYNET Cyril en fonction le 10 Août 2011
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Roussel, Julien, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Mora, Jennifer
modification du Gérant Mora, Jennifer ; Administrateur partant : Ayot, Louis ; Administrateur partant : Huet, Jean-Jacques ; Administrateur partant : Beynet, Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Catois, Jean Marc ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDICEA