M Andre IMBERT
Président de LES OPALINES LORETTE
M Andre IMBERT a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société LES OPALINES LORETTE
M Andre IMBERT peut être contacté au siège de la société LES OPALINES LORETTE par courrier à l'adresse LES OPALINES LORETTE RUE RIVOIRE VILLEMAGNE 42420 LORETTE FRANCE, par téléphone au 04Â 77Â 73Â 24Â 99
La société LES OPALINES LORETTE est principalement dirigée par M Andre IMBERT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Hébergement social pour personnes âgées ,foyer, foyer d'hébergement, maison de retraite, maison de repos, hospice
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8730A (Hébergement social pour personnes âgées), les activités sont :
- Hébergement social pour personnes âgées
- l'accueil et l'hébergement de personnes âgées qui ne sont pas autonomes ou qui ne désirent plus vivre de manière autonomeLes établissements concernés (établissements de moyen et long séjour, maisons de repos, etc.) procurent hébergement, nourriture,
- par exemple, services fournis par les établissements suivants : logement-foyer
Mais sont exclues les activités :
- les activités des résidences pour personnes âgées dispensant des soins médicaux (cf87.10A)
La société LES OPALINES LORETTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/12/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50931280700019.
- M Philippe GEVREY, Président (1956) depuis le 31 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Andre IMBERT, Président (1949) du 24 mars 2009 au 22 mai 2010
- M Andre IMBERT, Président (1949) du 22 mai 2010 au 31 juillet 2015
- M Jean COTTIN, Commissaire aux comptes suppléant (1954) du 31 juillet 2015 au 16 septembre 2016
- M Pierre-Henri LECAIGNARD, Président (1960) du 13 janvier 2009 au 24 mars 2009
Dirigeants personne morale:
- FIDALSEC LINSIG, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 septembre 2016
- JEAN MARC DUFETEL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 02 septembre 2018 : GEVREY Philippe Armand Emile nom d'usage : GEVREY n'est plus gérant. CAVAILLON-PINOD Stéphane nom d'usage : CAVAILLON-PINOD devient gérant)
- 02 janvier 2022 : CAVAILLON-PINOD Stéphane nom d'usage : CAVAILLON-PINOD n'est plus gérant. JEANDEL Christine Louise Marie Thérèse devient gérant)
- 17 juillet 2022 : JEANDEL Christine Louise Marie-Thérèse n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée KOLISEE A devient président)
RUE RIVOIRE VILLEMAGNE
42420 LORETTE
Téléphone : 04Â 77Â 73Â 24Â 99 Société
LES OPALINES LORETTE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES OPALINES LORETTE | |
Entrepreneurs individuels | LES OPALINES LORETTE | |
Identifiant de l'entreprise | 509312807 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | RUE RIVOIRE VILLEMAGNE 42420 LORETTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 05 décembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 décembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 2 802 000,00 | |
Résultat net | -63 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8730A : Hébergement social pour personnes âgées | |
Activité principale de l'entreprise | 8730A : Hébergement social pour personnes âgées | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Action Sociale | |
Activite | Hébergement social pour personnes âgées | |
Synonyme | foyer, foyer d'hébergement, maison de retraite, maison de repos, hospice | |
Principal | maison de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 76 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 75 000 |
Immobilisation financière | 300 |
Actif circulant net | 523 000 |
Stock | 6 000 |
Avance | 0 |
Créance | 318 000 |
Placement | 199 000 |
Total Actif | 598 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -302 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 62 000 |
Dette | 838 000 |
Total Passif | 598 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 802 000 |
Produit d'exploitation | 2 841 000 |
Charge d'exploitation | 2 941 000 |
Résultat d'exploitation | -99 000 |
Produit financier net | 17 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 15 000 |
Résultat courrant | -85 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 21 000 |
Résultat exceptionnel | -19 000 |
Résultat net | -63 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50931280700019 | LES OPALINES LORETTE RUE RIVOIRE VILLEMAGNE 42420 LORETTE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
Président : IMBERT André Jean Michel. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ALP'PROVENCE. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET DUPORT.
Président : IMBERT André Jean Michel Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ALP'PROVENCE Commissaire aux comptes suppléant : CABINET DUPORT
Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ALP'PROVENCE Commissaire aux comptes suppléant : CABINET DUPORT Président : GEVREY Philippe Armand Emile en fonction le 23 Décembre 2013
Président : GEVREY Philippe Armand Emile en fonction le 23 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : JEAN MARC DUFETEL en fonction le 29 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : COTTIN Jean Guy en fonction le 29 Juillet 2015
GEVREY Philippe Armand Emile nom d'usage : GEVREY n'est plus gérant. CAVAILLON-PINOD Stéphane nom d'usage : CAVAILLON-PINOD devient gérant
CAVAILLON-PINOD Stéphane nom d'usage : CAVAILLON-PINOD n'est plus gérant. JEANDEL Christine Louise Marie Thérèse devient gérant
JEANDEL Christine Louise Marie-Thérèse n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée KOLISEE A devient président