M Stephane CLEMENT
Directeur général de OVIALIS
M Stephane CLEMENT a 58 ans ( naissance en 1966), est Directeur général de la société OVIALIS
M Stephane CLEMENT peut être contacté au siège de la société OVIALIS par courrier à l'adresse OVIALIS EXPERIS IT LA FLEURIAYE 1 RUE AUGUSTIN FRESNEL BP 30729 44481 CARQUEFOU CEDEX FRANCE
La société OVIALIS est principalement dirigée par M Stephane CLEMENT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société OVIALIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50945644800018.
- MME Catherine LOGEAIS, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 23 mai 2015
Anciens dirigeants :
- M Stephane CLEMENT, Directeur général (1966) du 04 février 2012 au 21 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- DAMILO, Président depuis le 25 septembre 2014
- MBM CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 mai 2015
- ALEOCE, Directeur général du 13 janvier 2009 au 04 février 2012
- FIPAMA, Président du 13 janvier 2009 au 22 octobre 2011
- PROSERVIA, Président du 22 octobre 2011 au 25 septembre 2014
1 RUE AUGUSTIN FRESNEL
44470 CARQUEFOU
Téléphone : Société
OVIALIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OVIALIS | |
Entrepreneurs individuels | OVIALIS | |
Identifiant de l'entreprise | 509456448 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 1 RUE AUGUSTIN FRESNEL 44470 CARQUEFOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 05 décembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 décembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 2 842 000,00 | |
Résultat net | -303 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6203Z | |
Première activité | 6203Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 4 571 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 558 000 |
Immobilisation corporelle | 5 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 671 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 661 000 |
Placement | 10 000 |
Total Actif | 5 241 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 618 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 46 000 |
Dette | 1 578 000 |
Total Passif | 5 241 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 842 000 |
Produit d'exploitation | 2 872 000 |
Charge d'exploitation | 3 171 000 |
Résultat d'exploitation | -299 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | -302 000 |
Produit exceptionnel | 80 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | -303 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50945644800018 | OVIALIS EXPERIS IT LA FLEURIAYE 1 RUE AUGUSTIN FRESNEL BP 30729 44481 CARQUEFOU CEDEX FRANCE |
50945644800042 | OVIALIS 12 RUE DE L ANGELIQUE 79000 BESSINES FRANCE |
50945644800067 | OVIALIS ESPACE PERFORMANCE 2 BATIMENT D1 LA FLEURIAYE 44470 CARQUEFOU FRANCE |
50945644800117 | OVIALIS 13 RUE ERNEST RENAN 92000 NANTERRE FRANCE |
50945644800109 | OVIALIS 3 RUE DU BOIS DE SOEUVRES 35770 VERN SUR SEICHE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
La fourniture de toutes prestations de service en matière de développement informatique, de télécommunications, de télévision numérique et de nouvelles technologies, le conseil,l'assistance et la formation
Président de la société : FIPAMA. Directeur général : ALEOCE. Commissaire aux comptes titulaire : ECPM. Commissaire aux comptes suppléant : GERBAULT Valérie.
Président de la société : FIPAMA Directeur général : ALEOCE Commissaire aux comptes titulaire : ECPM Commissaire aux comptes suppléant : GERBAULT Valérie
Président de la société : FIPAMA Directeur général : ALEOCE Commissaire aux comptes titulaire : ECPM Commissaire aux comptes suppléant : GERBAULT Valérie
Président de la société : FIPAMA Directeur général : ALEOCE Commissaire aux comptes titulaire : ECPM Commissaire aux comptes suppléant : GERBAULT Valérie
Président de la société : PROSERVIA Directeur général : ALEOCE Commissaire aux comptes titulaire : ECPM Commissaire aux comptes suppléant : GERBAULT Valérie
Directeur général partant : ALEOCE, nomination du Directeur général : Clement, Stéphane Albéric
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance ORDRE DES AVOCATS 11 Place Dauphine 75001 PARIS
au fonds cédé 3 rue Tisserand 44800 Saint Herblain pour la validité, au séquestre 11 place Dauphine 75001 Paris pour la correspondance .
au fonds cédé 3 rue Tisserand 44800 Saint Herblain pour la validité, Séquestre juridique de l'ordre des avocats 11 place Dauphine 75001 Paris pour la correspondance .
au fonds cédé 3 rue Tisserand 44800 Saint Herblain pour la validité, Séquestre juridique de l'ordre des avocats 11 place Dauphine 75001 Paris pour la correspondance .
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance AU SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS 11 Place Dauphine 75001 PARIS
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance AU SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS 11 Place Dauphine 75001 PARIS
Président ,Directeur général CLEMENT Stéphane Albéric,Commissaire aux comptes titulaire ,Commissaire aux comptes suppléant GERBAULT Valérie
Président partant : PROSERVIA, nomination du Président : DAMILO
Directeur général partant : Clement, Stéphane Albéric
Commissaire aux comptes titulaire partant : E C P M SARL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MBM CONSEIL, modification du Commissaire aux comptes suppléant Gerbault, Valérie, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Logeais, Catherine