M Didier DUEZ
Gérant de SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE
M Didier DUEZ a 58 ans ( naissance en 1964), est Gérant de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE
M Didier DUEZ peut être contacté au siège de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE par courrier à l'adresse SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE ZI SYNERGIE VAL DE LOIRE ENTREE 2 102 2E AVENUE 45130 MEUNG SUR LOIRE FRANCE, par téléphone au 0145049327
La société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE est principalement dirigée par M Didier DUEZ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités de sécurité privée ,société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8010Z (Activités de sécurité privée), les activités sont :
- Activités de sécurité privée
- Cette sous-classe comprend la prestation d'un ou de plusieurs des services suivants : services de garde et de patrouille, services de transports de fonds (collecte et livraison d'argent), de reçus ou d'autres objets de valeur en utilisant du personne
- les services de voitures blindées
- les services de gardes du corps
- les services de détecteurs de mensonges
- les services de dactyloscopie
- les services d'agents de sécurité
Mais sont exclues les activités :
- les activités liées aux systèmes de sécurité (cf80.20Z)
- les activités d'enquête (cf80.30Z)
- les services de la police (cf84.24Z)
La société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/03/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50948636100041.
- M Pierre PERDREAU, Gérant (1984) depuis le 17 septembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Christophe LEGROS, Gérant (1975) du 01 janvier 2011 au 16 avril 2011
- M Didier DUEZ, Gérant (1964) du 13 janvier 2009 au 01 janvier 2011
- M Mourad BELAID, Gérant (1973) du 07 octobre 2014 au 17 septembre 2016
- M Sebastien RIVALLANT, Gérant (1975) du 16 avril 2011 au 31 décembre 2011
- MME Camille PERDREAU, Gérant (1978) du 31 décembre 2011 au 07 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE | |
Identifiant de l'entreprise | 509486361 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 102 2EME AVENUE 45130 MEUNG SUR LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 20 février 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 622,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 décembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 576 868,00 | |
Résultat net | 25,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8010Z : Activités de sécurité privée | |
Activité principale de l'entreprise | 8010Z : Activités de sécurité privée | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités de sécurité privée | |
Synonyme | société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps | |
Principal | société de sécurité privée |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 19 790 |
Immobilisation incorporelle | 3 970 |
Immobilisation corporelle | 2 820 |
Immobilisation financière | 13 000 |
Actif circulant net | 223 158 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 182 292 |
Placement | 40 866 |
Total Actif | 242 948 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 095 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 43 461 |
Dette | 190 391 |
Total Passif | 242 947 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 576 868 |
Produit d'exploitation | 576 868 |
Charge d'exploitation | 568 773 |
Résultat d'exploitation | 8 095 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 8 094 |
Produit exceptionnel | 39 777 |
Charges exceptionnelles | 47 845 |
Résultat exceptionnel | -8 069 |
Résultat net | 25 |
Le greffe peut être appelé au 02 38 78 07 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr.
Les greffiers sont : DANIEL Jacques , DANIEL Pascal , DANIEL Thierry
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01351 Prévention et sécurité
- 00016 Transports routiers
chez Maître Jean RONGEOT, en qualité d'Administrateur, 28 rue Sire Firmin Leroux 80000 AMIENS.
Gérant partant : Legros, Christophe, nomination du Gérant : Rivallant, Sebastien
Gérant partant : Rivallant, Sebastien, nomination du Gérant : Perdreau, Camille
Gérant partant : Perdreau, Camille, nomination du Gérant : Belaïd, Mourad
Surveillance humaine ou par systèmes électroniques de sécurité , gardiennage des meubles ou immeubles.
Gérant partant : Belaid, Mourad, nomination du Gérant : Perdreau, Pierre Jean Marc
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1er avril 2016, désignant : administrateur Selarl AJAssociés en la personne de Maître Nicolas Deshayes 3 rue Croix de Bois 45000 Orleans,, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Maître Jean-Paul Jousset 2 rue Adolphe Crespin 45000 Orleans,. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement du tribunal de commerce d'ORLÃANS en date du 5 octobre 2016 nommant Selarl Bcm en la personne de Maître Carboni Charles Henri en remplacement de l'administrateur précédemment désigné.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarl Bcm en la personne de Maître Carboni Charles Henri 35-37, avenue Sainte-Foy Cs 90043 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Gérant partant : Perdreau, Pierre Jean Marc, nomination du Gérant : Goma, Emygène, nomination du Gérant : Casal, Jean
Surveillance humaine ou par systèmes électroniques de sécurité , gardiennage des meubles ou immeubles.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Gérant partant : Casal, Jean ; nomination du Gérant : Masungi, Apollinaire
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10 septembre 2019, désignant liquidateur Selarl villa Florek en la personne de Maître Delphine Florek 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans, Administrateur judiciaire Selarl Bcm en la personne de Maître Carboni Charles Henri 35-37, avenue Sainte-Foy Cs 90043 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.