M Simon HABABOU
Gérant de LA TAVOLA
M Simon HABABOU a 47 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société LA TAVOLA
M Simon HABABOU peut être contacté au siège de la société LA TAVOLA par courrier à l'adresse LA TAVOLA 6 QUAI DE LA REPUBLIQUE 78700 CONFLANS STE HONORINE FRANCE, par téléphone au 0134909803
La société LA TAVOLA est principalement dirigée par M Simon HABABOU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société LA TAVOLA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/12/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50950421300018.
- M Jose OUTERELO, Gérant (1956) depuis le 13 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Olivier HABABOU, Gérant (1972) du 02 février 2016 au 13 avril 2017
- M Simon HABABOU, Gérant (1977) du 13 janvier 2009 au 02 février 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA TAVOLA | |
Entrepreneurs individuels | LA TAVOLA | |
Identifiant de l'entreprise | 509504213 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 6 QUAI DE LA REPUBLIQUE 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 10 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 10 janvier 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 115 902,00 | |
Résultat net | 4 250,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 20 071 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 16 471 |
Immobilisation financière | 3 600 |
Actif circulant net | 2 209 |
Stock | 848 |
Avance | 0 |
Créance | 548 |
Placement | 813 |
Total Actif | 22 280 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -2 413 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 24 693 |
Total Passif | 22 280 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 115 902 |
Produit d'exploitation | 115 902 |
Charge d'exploitation | 111 472 |
Résultat d'exploitation | 4 430 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 181 |
Résultat financier | -181 |
Résultat courrant | 4 249 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 4 250 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50950421300018 | LA TAVOLA 6 QUAI DE LA REPUBLIQUE 78700 CONFLANS STE HONORINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
exploitation d'un restaurant, vente à emporter, livraison à domicile.
Gérant : HABABOU Olivier en fonction le 29 Janvier 2016
Gérant : MARQUES OUTERELO José Manuel en fonction le 11 Avril 2017
Election de domicile au fonds venduet pour la correspondance : Maitre Catherine PUECH FABRE AVOCAT 273 ter Rue d Epinay 95360 Montmagny Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
Liquidateur : OUTERELO JOSE José manuel