M Mark CARDON
Gérant de LPF DISTRIBUTION NORD
M Mark CARDON a 54 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société LPF DISTRIBUTION NORD
M Mark CARDON peut être contacté au siège de la société LPF DISTRIBUTION NORD par courrier à l'adresse LPF DISTRIBUTION NORD PARC D'ACTIVITE FORBACH OUEST 57600 FORBACH
La société LPF DISTRIBUTION NORD est principalement dirigée par M Mark CARDON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de café, thé, cacao et épices ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de café, vendeur de café en gros, grossiste de thé, vendeur de thé en gros, grossiste de cacao, vendeur de cacao en gros, grossiste d'épices, vendeur d'épices en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4637Z (Commerce de gros de café, thé, cacao et épices), les activités sont :
- Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
La société LPF DISTRIBUTION NORD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/01/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50963103200026.
- M Frederick GUET, Gérant (1974) depuis le 16 février 2013
- M Mark CARDON, Gérant (1970) depuis le 04 avril 2012
- M Robert BECHT, Gérant (1968) depuis le 12 avril 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LPF DISTRIBUTION NORD est de 53 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic VINSON, Co-gérant (1966) du 28 avril 2009 au 16 février 2013
- M Jurgen HUNIKEN, Co-gérant (1951) du 28 avril 2009 au 22 mai 2010
- M Jurgen HUNIKEN, Gérant (1951) du 22 mai 2010 au 12 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT EST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 avril 2017
- KPMG AUDIT RHONES ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 avril 2017
PARC D'ACTIVITE FORBACH OUEST
57600 FORBACH
Téléphone : Société
LPF DISTRIBUTION NORD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LPF DISTRIBUTION NORD | |
Entrepreneurs individuels | LPF DISTRIBUTION NORD | |
Identifiant de l'entreprise | 509631032 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 2 AV GEORGES NUTTIN 59400 CAMBRAI | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 19 décembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 305 000,00 | |
Résultat net | 13 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4637Z : Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | |
Activité principale de l'entreprise | 4637Z : Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de café, vendeur de café en gros, grossiste de thé, vendeur de thé en gros, grossiste de cacao, vendeur de cacao en gros, grossiste d'épices, vendeur d'épices en gros | |
Principal | grossiste de thé et café |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 826 000 |
Immobilisation incorporelle | 776 000 |
Immobilisation corporelle | 33 000 |
Immobilisation financière | 17 000 |
Actif circulant net | 682 000 |
Stock | 232 000 |
Avance | 0 |
Créance | 403 000 |
Placement | 48 000 |
Total Actif | 1 508 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 65 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 443 000 |
Total Passif | 1 508 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 305 000 |
Produit d'exploitation | 4 377 000 |
Charge d'exploitation | 4 294 000 |
Résultat d'exploitation | 83 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | -12 000 |
Résultat courrant | 71 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 58 000 |
Résultat exceptionnel | -58 000 |
Résultat net | 13 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50963103200026 | LPF DISTRIBUTION NORD 2 AVENUE GEORGES NUTTIN 59400 CAMBRAI FRANCE |
50963103200034 | LPF DISTRIBUTION NORD TECHNOPOLE FORBACH SUD 57600 FOLKLING FRANCE |
50963103200034 | LPF DISTRIBUTION NORD TECHNOPOLE FORBACH SUD 57600 FOLKLING FRANCE |
50963103200034 | LPF DISTRIBUTION NORD TECHNOPOLE FORBACH SUD 57600 FOLKLING |
50963103200026 | LPF DISTRIBUTION NORD 2 AVENUE GEORGES NUTTIN 59400 CAMBRAI FRANCE |
50963103200026 | LPF DISTRIBUTION NORD 2 AVENUE GEORGES NUTTIN 59400 CAMBRAI FRANCE |
50963103200042 | LPF DISTRIBUTION NORD ZI DE CENTIMPRE RUE DE L'EUROPE 59400 FONTAINE NOTRE DAME |
50963103200018 | LPF DISTRIBUTION NORD PARC D'ACTIVITE FORBACH OUEST 57600 FORBACH |
50963103200018 | LPF DISTRIBUTION NORD PARC D'ACTIVITE FORBACH OUEST 57600 FORBACH |
Le greffe peut être appelé au 03 27 96 17 43 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-douai.fr.
Les greffiers sont : CHAUTEMPS Jean-Christophe , THOQUENNE Olivier
Le greffe est ouvert 9h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00804 VRP
Négoce en gros et au détail. L'importation et l'exportation d'additifs et condiments pour viande et produits à base de protéine animales.
Co-Gérant : VINSON Frédéric Co-Gérant : HUNIKEN Jurgen, Georg Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONES ALPES AUVERGNE (SAS)
Gérant : CARDON Mark Gérant : HUNIKEN Jurgen, Georg Gérant : GUET Frédérick Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONES ALPES AUVERGNE (SAS)
Gérant : CARDON Mark ; Gérant : GUET Frédérick ; Gérant : BECHT Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONES ALPES AUVERGNE (SAS)
Gérant : CARDON Mark ; Gérant : GUET Frédérick ; Gérant : BECHT Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA)
Gérant : GUET Frederick ; Gérant : BECHT Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA)