M Gilles MARGALET
Directeur général de GSF ARIANE
M Gilles MARGALET a 64 ans ( naissance en 1960), est Directeur général de la société GSF ARIANE
M Gilles MARGALET peut être contacté au siège de la société GSF ARIANE par courrier à l'adresse GSF ARIANE ZAC DE MAXEVILLE PARC SAINT JACQUES 8 RUE BLAISE PASCAL 54320 MAXEVILLE FRANCE, par téléphone au 03Â 83Â 67Â 61Â 95 ou par fax au 03Â 83Â 44Â 13Â 01
La société GSF ARIANE est principalement dirigée par M Gilles MARGALET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Nettoyage courant des bâtiments ,société de nettoyage, entreprise de nettoyage, femme de ménage, technicien de surface
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8122Z (Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel), les activités sont :
- Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
- le nettoyage extérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les magasins, les locaux d'institutions, les autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements
- les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments, telles que le nettoyage des vitres, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation d
- le nettoyage de machines industrielles
- les autres activités de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues concernant les parties extérieures des bâtiments (cf43.99D)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8121Z (Nettoyage courant des bâtiments), les activités sont :
- Ces activités comprennent principalement le nettoyage intérieur, même si elles peuvent inclure le nettoyage des espaces extérieurs associés tels que les vitres ou les couloirs.
- le nettoyage courant (non spécialisé) de tous types de bâtiments tels que :
- bureaux
- maisons ou appartements
- usines
- magasins
- bâtiments publics
- autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements
Mais sont exclues les activités :
- les activités de nettoyage spécialisé, telles que le nettoyage des vitres, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation des fumées (cf
La société GSF ARIANE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/12/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50964681600017.
- M Eric MASSERON, Directeur général (1970) depuis le 09 avril 2014
Anciens dirigeants :
- M Gilles MARGALET, Directeur général (1960) du 27 janvier 2009 au 15 mai 2010
- M Julien ROUGIER, Directeur général (1976) du 27 janvier 2009 au 09 avril 2014
Dirigeants personne morale:
- FIDEXCO FRANCE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 juillet 2015
- GSF, Président depuis le 12 avril 2017
- KPMG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 juillet 2015
- GROUPE SERVICE FRANCE, Président du 03 février 2009 au 15 mai 2010
- GROUPE SERVICE FRANCE GSF, Président du 15 mai 2010 au 12 avril 2017
- GROUPE SERVICE FRANCE GSF SAS, Président du 27 janvier 2009 au 03 février 2009
8 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
Téléphone : 03Â 83Â 67Â 61Â 95 Société
GSF ARIANE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GSF ARIANE | |
Entrepreneurs individuels | GSF ARIANE | |
Identifiant de l'entreprise | 509646816 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 8 RUE BLAISE PASCAL 54320 MAXEVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1200 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 24 504 000,00 | |
Résultat net | 294 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8122Z : Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | |
Activité principale de l'entreprise | 8121Z : Nettoyage courant des bâtiments | |
Activité principale au registre des métiers | 8122ZZ | |
Activité principale | 8121Z | |
Première activité | 8121Z | |
Deuxième activité | 8122Z | |
Troisième activité | 8129B | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | |
Synonyme | société de nettoyage, entreprise de nettoyage, société de nettoyage industriel, entreprise de nettoyage industriel, ramonage, ramoneur, laveur de carreaux, laveur de vitres | |
Principal | société de nettoyage industriel | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Nettoyage courant des bâtiments | |
Synonyme | société de nettoyage, entreprise de nettoyage, femme de ménage, technicien de surface | |
Principal | société de nettoyage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 848 000 |
Immobilisation incorporelle | 95 000 |
Immobilisation corporelle | 1 705 000 |
Immobilisation financière | 48 000 |
Actif circulant net | 6 638 000 |
Stock | 6 000 |
Avance | 21 000 |
Créance | 6 419 000 |
Placement | 192 000 |
Total Actif | 8 486 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 733 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 271 000 |
Dette | 6 482 000 |
Total Passif | 8 486 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 24 504 000 |
Produit d'exploitation | 24 662 000 |
Charge d'exploitation | 24 080 000 |
Résultat d'exploitation | 581 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 17 000 |
Résultat financier | -12 000 |
Résultat courrant | 570 000 |
Produit exceptionnel | 85 000 |
Charges exceptionnelles | 68 000 |
Résultat exceptionnel | 18 000 |
Résultat net | 294 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 83 40 69 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr.
Les greffiers sont : MASSON Jean-Louis , HOCQUET François
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 00538 Manutention ferroviaire
Nettoyage industriel logistique générale services aux occupants des locaux nettoyés. Services manutention et nettoyage aéroportuaires
Nettoyage industriel logistique générale services aux occupants des locaux nettoyés. Services manutention et nettoyage aéroportuaires
Président : GROUPE SERVICE FRANCE GSF (SAS) représenté par MARGALET GILLES Directeur exécutif : MARGALET Gilles Directeur général : ROUGIER Julien Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : REDON Didier
Président : GROUPE SERVICE FRANCE GSF (SAS) représenté par MARGALET GILLES Directeur exécutif : MARGALET Gilles Directeur général : MASSERON Eric Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : REDON Didier
Président : GROUPE SERVICE FRANCE GSF (SAS) représenté par MARGALET GILLES Directeur exécutif : MARGALET Gilles Directeur général : MASSERON Eric Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : FIDEXCO FRANCE (SAS)
Président : GSF (SAS) ; Directeur exécutif : DA COSTA José ; Directeur général : MASSERON Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEXCO FRANCE (SAS)
Président : GSF (SAS) ; Directeur exécutif : MASSERON Eric ; Directeur général : CEZARD Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEXCO FRANCE (SAS)
Président : GSF ; Directeur général : CEZARD Guillaume ; Directeur exécutif : MASSERON Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG
Président : GSF SFR CONSEIL 2à; Directeur général : CEZARD Guillaumeà; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager àtitre habituel la société : BELLIARD Brunoà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG
Président : GSF SFR CONSEIL 2 ; Directeur général : CEZARD Guillaume ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : MASSERON Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG