M Frederic RENOUARD
Administrateur de GOLAEM
M Frederic RENOUARD a 60 ans ( naissance en 1962), est Administrateur de la société GOLAEM
M Frederic RENOUARD peut être contacté au siège de la société GOLAEM par courrier à l'adresse GOLAEM 975 AVENUE DES CHAMPS BLANCS 35510 CESSON SEVIGNE FRANCE
La société GOLAEM est principalement dirigée par M Frederic RENOUARD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Edition de logiciels applicatifs ,éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5829C (Edition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- Edition de logiciels applicatifs
- l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- l'édition de logiciels utilitaires
La société GOLAEM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/12/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50966755600039.
- M Jean-Philippe LORAND, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 31 décembre 2015
- M Stephane DONIKIAN, Président du conseil d`administration (1966) depuis le 05 décembre 2009
- M Stephane DONIKIAN, Directeur général (1966) depuis le 31 juillet 2010
- MME Stephanie DUCHENOIS, Administrateur (1973) depuis le 29 mars 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GOLAEM est de 56 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic RENOUARD, Administrateur (1962) du 31 juillet 2010 au 31 décembre 2015
- M Jean-Noel PORTUGAL, Administrateur (1960) du 31 décembre 2015 au 09 avril 2016
- M Patrice LE MOING, Président du conseil d`administration (1960) du 27 janvier 2009 au 31 juillet 2010
- M Patrice LE MOING, Directeur général (1960) du 05 décembre 2009 au 31 juillet 2010
- MME Anne-Helene LE MOING, Administrateur (1959) du 05 décembre 2009 au 12 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- IN EXTENSO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 décembre 2015
- IT-TRANSLATION INVESTISSEMENT, Administrateur depuis le 10 mars 2012
- STARQUEST ISF 2013-6, Administrateur depuis le 29 mars 2014
- INRIA TRANSFERT (IT), Administrateur du 05 décembre 2009 au 10 mars 2012
975 AV DES CHAMPS BLANCS
35510 CESSON SEVIGNE
Téléphone : Société
GOLAEM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GOLAEM | |
Entrepreneurs individuels | GOLAEM | |
Identifiant de l'entreprise | 509667556 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 975 AV DES CHAMPS BLANCS 35510 CESSON SEVIGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 octobre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 71 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 02 janvier 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 393 041,00 | |
Résultat net | -280 809,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité principale de l'entreprise | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité principale | 5829C | |
Première activité | 5829C | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Edition de logiciels applicatifs | |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 023 839 |
Immobilisation incorporelle | 1 005 289 |
Immobilisation corporelle | 15 634 |
Immobilisation financière | 2 916 |
Actif circulant net | 646 541 |
Stock | 0 |
Avance | 9 |
Créance | 531 143 |
Placement | 115 389 |
Total Actif | 1 670 380 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 119 728 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 55 701 |
Dette | 1 494 951 |
Total Passif | 1 670 380 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 393 041 |
Produit d'exploitation | 847 530 |
Charge d'exploitation | 1 427 023 |
Résultat d'exploitation | -579 493 |
Produit financier net | 1 341 |
Charge financière | 40 779 |
Résultat financier | -39 437 |
Résultat courrant | -618 931 |
Produit exceptionnel | 218 454 |
Charges exceptionnelles | 32 341 |
Résultat exceptionnel | 186 113 |
Résultat net | -280 809 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50966755600039 | GOLAEM 975 AVENUE DES CHAMPS BLANCS 35510 CESSON SEVIGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
L'édition de logiciels : conception, élaboration, développement, maintenance, vente ou location de logiciels, fourniture à dès tiers de services asso cies, evaluations, estimations, recherche et developpement dans les domaines scientifiques et technologiques
Président du conseil d'administration et directeur général : LE MOING Patrice Administrateur : INRIA TRANSFERT (IT), représenté par M KOTT Laurent Administrateur : LE NERRANT Anne-Hélène Administrateur : DONIKIAN Stéphane Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe
Président du conseil d'administration et directeur général : DONIKIAN Stéphane Administrateur : INRIA TRANSFERT (IT), représenté par M KOTT Laurent Administrateur : RENOUARD Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe
Président du conseil d'administration et directeur général : DONIKIAN Stéphane Administrateur : INRIA TRANSFERT (IT), représenté par M KOTT Laurent Administrateur : RENOUARD Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe
Président du conseil d'administration et directeur général : DONIKIAN Stéphane Administrateur : RENOUARD Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe Administrateur : IT-TRANSLATION INVESTISSEMENT représenté par KOTT Laurent en fonction le 08 Mars 2012
Président du conseil d'administration Directeur général : DONIKIAN Stéphane Administrateur : RENOUARD Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe Administrateur : IT-TRANSLATION INVESTISSEMENT représenté par KOTT Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Administrateur : DUCHENOIS Stéphanie en fonction le 27 Mars 2014 Administrateur : STARQUEST ISF 2013-6 représenté par GAUDE Emmanuel en fonction le 27 Mars 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : DONIKIAN Stéphane Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe Administrateur : IT-TRANSLATION INVESTISSEMENT représenté par KOTT Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Administrateur : DUCHENOIS Stéphanie en fonction le 27 Mars 2014 Administrateur : STARQUEST ISF 2013-6 représenté par GAUDE Emmanuel en fonction le 27 Mars 2014 Administrateur : PORTUGAL Jean-Noël en fonction le 29 Décembre 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : DONIKIAN Stéphane Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe Administrateur : IT-TRANSLATION INVESTISSEMENT représenté par KOTT Laurent en fonction le 08 Mars 2012 Administrateur : DUCHENOIS Stéphanie en fonction le 27 Mars 2014 Administrateur : STARQUEST ISF 2013-6 représenté par GAUDE Emmanuel en fonction le 27 Mars 2014
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mai 2016 désignant mandataire judiciaire SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.
Président du conseil d'administration, Directeur général : DONIKIAN Stéphane ; Administrateur : STARQUEST ISF 2013-6GAUDE Emmanuel ; Administrateur : IT-TRANSLATION INVESTISSEMENTKOTT Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe
autorise la modification du plan de redressement par la prolongation et la présentation d'un nouvel échéancier