M Christian BRETTES
Gérant de SARL BRETTES ET CIE
M Christian BRETTES a 69 ans ( naissance en 1953), est Gérant de la société SARL BRETTES ET CIE
M Christian BRETTES peut être contacté au siège de la société SARL BRETTES ET CIE par courrier à l'adresse SARL BRETTES ET CIE MAYNUS 40500 ST SEVER FRANCE, par téléphone au 05Â 58Â 76Â 22Â 57
La société SARL BRETTES ET CIE est principalement dirigée par M Christian BRETTES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de montage de structures métalliques ,charpentier, charpentier en structures métalliques, monteur de structures métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399B (Travaux de montage de structures métalliques), les activités sont :
- Travaux de montage de structures métalliques
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- montage d'éléments de structures métalliques
- cintrage d'ossatures métalliques
- montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail, à l'exclusion de la location de matériels d'échafaudages et de plates-formes de travail
- montage de murs-rideaux
La société SARL BRETTES ET CIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/02/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51066504500017.
- MME Chrystel BRETTES, Gérant (1978) depuis le 31 octobre 2009
Anciens dirigeants :
- M Christian BRETTES, Gérant (1953) du 17 mars 2009 au 31 octobre 2009
- M Christian BRETTES, Gérant (1953) du 31 octobre 2009 au 17 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
MAYNUS
40500 SAINT SEVER
Téléphone : 05Â 58Â 76Â 22Â 57 Société
SARL BRETTES ET CIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL BRETTES ET CIE | |
Entrepreneurs individuels | SARL BRETTES ET CIE | |
Identifiant de l'entreprise | 510665045 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | MAYNUS 40500 SAINT SEVER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 février 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 février 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 86 210,00 | |
Résultat net | -4 539,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399B : Travaux de montage de structures métalliques | |
Activité principale de l'entreprise | 4399B : Travaux de montage de structures métalliques | |
Activité principale au registre des métiers | 4399BZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de montage de structures métalliques | |
Synonyme | charpentier, charpentier en structures métalliques, monteur de structures métalliques | |
Principal | monteur de structures métalliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 95 035 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 89 035 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 48 686 |
Stock | 7 472 |
Avance | 0 |
Créance | 32 536 |
Placement | 8 678 |
Total Actif | 143 721 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 384 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 139 337 |
Total Passif | 143 721 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 86 210 |
Produit d'exploitation | 110 012 |
Charge d'exploitation | 107 392 |
Résultat d'exploitation | 2 620 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 976 |
Résultat financier | -1 976 |
Résultat courrant | 644 |
Produit exceptionnel | 1 485 |
Charges exceptionnelles | 6 668 |
Résultat exceptionnel | -5 183 |
Résultat net | -4 539 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51066504500017 | SARL BRETTES ET CIE MAYNUS 40500 ST SEVER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 58 46 60 70 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montdemarsan.fr.
Les greffiers sont : AKAIGHE Francis
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14 Ã 17H
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 00016 Transports routiers
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
location, transport, montage d'arènes démontables et de gradins et transport de bétail
location, transport, montage d'arènes démontables et de gradins et transport de bétail
Gérant(e) : BRETTES Christian ,Jean, Paul Gérant(e) : BRETTES CHRYSTEL
Legi Conseils Sud Ouest 10, avenue Sadi Carnot 1er Etage 40000 Mont-de-Marsan