M Edouard VALETTE
Associé-gérant de SCM VALETTE
M Edouard VALETTE a 49 ans ( naissance en 1973), est Associé-gérant de la société SCM VALETTE
M Edouard VALETTE peut être contacté au siège de la société SCM VALETTE par courrier à l'adresse SCM VALETTE 61 AVENUE FOCH 76600 LE HAVRE FRANCE, par téléphone au 02Â 35Â 42Â 21Â 23 ou par fax au 02Â 35Â 21Â 52Â 77
La société SCM VALETTE est principalement dirigée par M Edouard VALETTE qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SCM VALETTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51072262200014.
- M Edouard VALETTE, Gérant (1973) depuis le 25 janvier 2014
- MME Julie VALETTE, Gérant (1978) depuis le 25 janvier 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCM VALETTE est de 47 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 49 ans.
Anciens dirigeants :
- M Edouard VALETTE, Associé-gérant (1973) du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014
- M Eric GROSOS, Associé-gérant (1948) du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM VALETTE | |
Entrepreneurs individuels | SCM VALETTE | |
Identifiant de l'entreprise | 510722622 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 61 AV FOCH 76600 LE HAVRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Capital social | 200,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51072262200014 | SCM VALETTE 61 AVENUE FOCH 76600 LE HAVRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Faciliter l'activité professionnelle de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à l' exercie de leur profession
Faciliter l'activité professionnelle de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à l' exercie de leur profession
Gérant, Associé : VALETTE Edouard, Yvon, André Gérant : VALETTE Julie né(e) FEUILLOLAY